EP1216837 - Méthode pour la fabrication d'une tête d'impression jet d'encre ayant des chambres à encre hémisphériques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.02.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.02.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.03.2008 [2008/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | [N/P] |
Précédent [2007/13] | Pour tous les Etats désignés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 416, Maetan-dong, Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | ||
Précédent [2002/26] | Pour tous les Etats désignés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 416, Maetan-dong, Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | Inventeur(s) | 01 /
Lee, Sang-wook 706-404 Sungwon Apt., 143 Geumgok-dong Bundang-gu, Seongnam-city / KR | 02 /
Oh, Yong-soo 206307 Satbyul Maeul Dongsung Apt., 35 Bundangdong Bungdang-gu, Seongnam-city, Kyungki-do / KR | 03 /
Kim, Hyeon-cheol 5-908 Samik Apt., 1018 Bangbae 3-dong Seocho-gu, Seoul / KR | [2002/26] | Mandataire(s) | Ertl, Nicholas Justin Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Précédent [2002/26] | Ertl, Nicholas Justin Elkington and Fife, Prospect House, 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01310421.1 | 13.12.2001 | [2002/26] | Numéro de priorité, date | KR20000077744 | 18.12.2000 Format original publié: KR 2000077744 | [2002/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1216837 | Date: | 26.06.2002 | Langue: | EN | [2002/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1216837 | Date: | 28.03.2007 | Langue: | EN | [2007/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.04.2002 | Classification | IPC: | B41J2/16 | [2002/26] | CPC: |
B41J2/14137 (EP,US);
B41J2/235 (KR);
B41J2/1603 (EP,US);
B41J2/1628 (EP,US);
B41J2/1629 (EP,US);
B41J2/1631 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2003/12] |
Précédent [2002/26] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Verfahren für die Herstellung eines Tintenstrahldruckkopfes mit halbkugelförmigen Tintenkammern | [2002/26] | Anglais: | Method for manufacturing ink-jet printhead having hemispherical ink chamber | [2002/26] | Français: | Méthode pour la fabrication d'une tête d'impression jet d'encre ayant des chambres à encre hémisphériques | [2002/26] | Procédure d'examen | 30.10.2002 | Requête en examen déposée [2003/01] | 10.10.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.02.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.10.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.02.2007 | Taxe de délivrance payée | 14.02.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.01.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US5841452 (SILVERBROOK KIA [AU]) [Y] 1-3,8-10 * figures 4A,17 * * column 4, line 66 - column 5, line 4 * * column 9, line 33 - line 49 * * column 34, line 22 *; | [Y]US6093330 (CHONG JOHN M [US], et al) [Y] 1-3,8-10 * abstract * * column 4, line 57 - column 5, line 10 * * column 4, line 4 - line 5 ** column 4, line 22 - line 30 * |