EP1122135 - Banquette arrière de véhicule, ses boucles de ceintures de sécurité à position d'accrochage réglable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.12.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.12.2004 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.01.2005 [2005/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Renault s.a.s. 13-15 Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt / FR | [N/P] |
Précédent [2002/34] | Pour tous les Etats désignés Renault s.a.s. 13-15 Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt / FR | ||
Précédent [2001/32] | Pour tous les Etats désignés Renault 13-15 Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt / FR | Inventeur(s) | 01 /
Chamouard, François 51 rue de la Pièce du Parc 78960 Voisins le Bretonneux / FR | [2001/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 01400264.6 | 02.02.2001 | [2001/32] | Numéro de priorité, date | FR20000001301 | 02.02.2000 Format original publié: FR 0001301 | [2001/32] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1122135 | Date: | 08.08.2001 | Langue: | FR | [2001/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1122135 | Date: | 28.01.2004 | Langue: | FR | [2004/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.05.2001 | Classification | IPC: | B60R22/22 | [2001/32] | CPC: |
B60R22/22 (EP);
B60N2/58 (EP);
B60R2022/207 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, GB, IT [2004/05] |
Précédent [2002/22] | BE, DE, ES, GB, IT | ||
Précédent [2002/18] | AT, BE, CH, CY, DE, LI | ||
Précédent [2001/32] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Kraftfahrzeug- Rücksitzbank, ihre Gurtschlösser mit veränderbarer Einhakposition | [2001/32] | Anglais: | Vehicle rear seat, its seatbelt buckles with adjustable fixing position | [2001/32] | Français: | Banquette arrière de véhicule, ses boucles de ceintures de sécurité à position d'accrochage réglable | [2001/32] | Procédure d'examen | 08.02.2002 | Requête en examen déposée [2002/16] | 09.02.2002 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 03.07.2002 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, CH, CY, DK, FI, FR, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, TR | 05.06.2003 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.11.2003 | Taxe de délivrance payée | 28.11.2003 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.10.2004 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 18.04.2002 | AT   M01   Pas encore payé | 18.04.2002 | CH   M01   Pas encore payé | 18.04.2002 | CY   M01   Pas encore payé | 18.04.2002 | DK   M01   Pas encore payé | 18.04.2002 | FI   M01   Pas encore payé | 18.04.2002 | FR   M01   Pas encore payé | 18.04.2002 | GR   M01   Pas encore payé | 18.04.2002 | IE   M01   Pas encore payé | 18.04.2002 | LU   M01   Pas encore payé | 18.04.2002 | MC   M01   Pas encore payé | 18.04.2002 | NL   M01   Pas encore payé | 18.04.2002 | PT   M01   Pas encore payé | 18.04.2002 | SE   M01   Pas encore payé | 18.04.2002 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 28.01.2004 | [2005/01] | Citations: | Recherche | [A]FR2774959 (FAURE BERTRAND EQUIPEMENTS SA [FR]) [A] 1-3 * figure - * * page 1, line 26 - page 2, line 21 *; | [A]FR2726521 (RENAULT [FR]) [A] 1 * figure 1; claim - *; | [A]US4915451 (FORGET KEN M [CA], et al) [A] 1 * figures 1-3 * * column 1, line 23 - line 62 * * column 2, line 18 - column 3, line 36 * |