EP1152198 - Dispositif de refroidissement en ligne [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.09.2005 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): PT | publié le 16.01.2008 [2008/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés L'air Liquide, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [2004/13] | Pour tous les Etats désignés L'AIR LIQUIDE, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cedex 07 / FR | ||
Précédent [2001/45] | Pour tous les Etats désignés Carboxyque Française 5, place de la Pyramide, Tour Ariane 92088 La Défense / FR | Inventeur(s) | 01 /
Buil, José 55bis, boulevard Jean Jaurès 94260 Fresnes / FR | 02 /
Flamant, Hervé Le Groupe Scolaire Savigny 93600 Aulnay-Sous-Bois / FR | 03 /
Servel, Séverine 47 avenue Hoche 75008 Paris / FR | [2001/46] |
Précédent [2001/45] | 01 /
Buil, José 55bis, boulevard Jean Jaurès 94260 Fresnes / FR | ||
02 /
Flamant, Hervé 3, rue Saint Just 93150 Le Blanc Mesnil / FR | |||
03 /
Servel, Séverine 47 avenue Hoche 75008 Paris / FR | Mandataire(s) | Mellul-Bendelac, Sylvie Lisette, et al L'Air Liquide Direction des Services De la Propriété Intellectuelle 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [2001/45] | Mellul-Bendelac, Sylvie Lisette, et al L'Air Liquide, Service Propriété Industrielle, 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cedex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 01400867.6 | 04.04.2001 | [2001/45] | Numéro de priorité, date | FR20000005645 | 03.05.2000 Format original publié: FR 0005645 | [2001/45] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1152198 | Date: | 07.11.2001 | Langue: | FR | [2001/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1152198 | Date: | 10.11.2004 | Langue: | FR | [2004/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.08.2001 | Classification | IPC: | F25D3/12, F25D29/00 | [2001/45] | CPC: |
F17C7/00 (EP);
F17C7/02 (EP);
F25D29/001 (EP);
F25D3/127 (EP);
F17C2205/0323 (EP);
F17C2205/0326 (EP);
F17C2221/013 (EP);
F17C2223/0123 (EP);
F17C2250/06 (EP);
F17C2265/015 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/30] |
Précédent [2001/45] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Kühlstrecke | [2001/45] | Anglais: | Cooling line apparatus | [2001/45] | Français: | Dispositif de refroidissement en ligne | [2001/45] | Procédure d'examen | 07.05.2002 | Requête en examen déposée [2002/28] | 08.10.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.01.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.04.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.09.2004 | Taxe de délivrance payée | 10.09.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.08.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 10.11.2004 | FI | 10.11.2004 | IE | 10.11.2004 | NL | 10.11.2004 | TR | 10.11.2004 | DK | 10.02.2005 | GR | 10.02.2005 | SE | 10.02.2005 | CY | 04.04.2005 | LU | 04.04.2005 | PT | 10.04.2005 | BE | 30.04.2005 | CH | 30.04.2005 | LI | 30.04.2005 | MC | 30.04.2005 | [2008/03] |
Précédent [2007/27] | AT | 10.11.2004 | |
FI | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
TR | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
SE | 10.02.2005 | ||
CY | 04.04.2005 | ||
LU | 04.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
MC | 30.04.2005 | ||
Précédent [2007/26] | AT | 10.11.2004 | |
FI | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
TR | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
SE | 10.02.2005 | ||
CY | 04.04.2005 | ||
LU | 04.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2007/20] | AT | 10.11.2004 | |
FI | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
TR | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
SE | 10.02.2005 | ||
CY | 04.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
LU | 30.04.2005 | ||
Précédent [2007/09] | AT | 10.11.2004 | |
FI | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
TR | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
SE | 10.02.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
LU | 30.04.2005 | ||
Précédent [2006/51] | AT | 10.11.2004 | |
FI | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
TR | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2006/25] | AT | 10.11.2004 | |
FI | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2006/14] | AT | 10.11.2004 | |
FI | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
NL | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2005/46] | AT | 10.11.2004 | |
FI | 10.11.2004 | ||
IE | 10.11.2004 | ||
DK | 10.02.2005 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
Précédent [2005/36] | AT | 10.11.2004 | |
FI | 10.11.2004 | ||
GR | 10.02.2005 | ||
Précédent [2005/26] | FI | 10.11.2004 | |
GR | 10.02.2005 | ||
Précédent [2005/24] | FI | 10.11.2004 | Citations: | Recherche | [A]US3014705 (EDWARD COLUCCI STEVE) [A] 1 * figure 1 ** column 1, line 64 - column 3, line 14 *; | [XY]EP0872563 (AIR LIQUIDE [FR]) [X] 1,2,5 * abstract * * column 7, line 57 - column 8, line 5 * * column 9, line 31 - column 12, line 53 * [Y] 12,13; | [DYA]FR2762190 (CARBOXYQUE FRANCAISE [FR]) [DY] 12,13 * abstract * * page 5, line 24 - page 11, line 8 * [A] 1,5,10,11 |