EP1160385 - Procédé et dispositif d'ancrage d'un récipient dans une fosse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2001/49] | "Procédé et dispositif d'ancrage d'un récipient dans une fosse | ||
[2004/15] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.06.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.08.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 05.09.2007 [2007/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GLI International 21, rue d'Artois 75008 Paris / FR | [2001/49] | Inventeur(s) | 01 /
Halgand, Guy, c/o Gaz Liquefies Industrie 21, rue d'Artois 75008 Paris / FR | 02 /
Bregnon, Romuald, c/o Gaz Liquefies Industrie 21, rue d'Artois 75008 Paris / FR | [2001/49] | Mandataire(s) | Lerner, François 5, rue Jules Lefèbvre 75009 Paris / FR | [2001/49] | Numéro de la demande, date de dépôt | 01401080.5 | 26.04.2001 | [2001/49] | Numéro de priorité, date | FR20000007007 | 31.05.2000 Format original publié: FR 0007007 | [2001/49] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1160385 | Date: | 05.12.2001 | Langue: | FR | [2001/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1160385 | Date: | 11.08.2004 | Langue: | FR | [2004/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.09.2001 | Classification | IPC: | E02D31/12, E03F11/00, B65D88/76 | [2004/15] | CPC: |
B65D88/76 (EP);
E02D27/38 (EP);
E03F11/00 (EP);
Y02A20/00 (EP)
|
Précédent IPC [2001/49] | E03F11/00, B65D88/76 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2001/49] | Titre | Allemand: | Verfahren und Einrichtung zum Ankern eines Behälters in einem Graben | [2001/49] | Anglais: | Process and apparatus for anchoring a container inside a pit | [2001/49] | Français: | Procédé et dispositif d'ancrage d'un récipient dans une fosse | [2004/15] |
Précédent [2001/49] | "Procédé et dispositif d'ancrage d'un récipient dans une fosse | Procédure d'examen | 12.04.2002 | Requête en examen déposée [2002/25] | 09.10.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.02.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.02.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.05.2004 | Taxe de délivrance payée | 22.05.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.05.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2003 | 03   M06   Taxe payée le   09.05.2003 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 11.08.2004 | FI | 11.08.2004 | IE | 11.08.2004 | IT | 11.08.2004 | NL | 11.08.2004 | TR | 11.08.2004 | DK | 11.11.2004 | GR | 11.11.2004 | SE | 11.11.2004 | ES | 22.11.2004 | CY | 26.04.2005 | LU | 26.04.2005 | BE | 30.04.2005 | CH | 30.04.2005 | LI | 30.04.2005 | MC | 30.04.2005 | [2007/36] |
Précédent [2007/27] | AT | 11.08.2004 | |
FI | 11.08.2004 | ||
IE | 11.08.2004 | ||
NL | 11.08.2004 | ||
TR | 11.08.2004 | ||
DK | 11.11.2004 | ||
GR | 11.11.2004 | ||
SE | 11.11.2004 | ||
ES | 22.11.2004 | ||
CY | 26.04.2005 | ||
LU | 26.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
MC | 30.04.2005 | ||
Précédent [2007/26] | AT | 11.08.2004 | |
FI | 11.08.2004 | ||
IE | 11.08.2004 | ||
NL | 11.08.2004 | ||
TR | 11.08.2004 | ||
DK | 11.11.2004 | ||
GR | 11.11.2004 | ||
SE | 11.11.2004 | ||
ES | 22.11.2004 | ||
CY | 26.04.2005 | ||
LU | 26.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2007/20] | AT | 11.08.2004 | |
FI | 11.08.2004 | ||
IE | 11.08.2004 | ||
NL | 11.08.2004 | ||
TR | 11.08.2004 | ||
DK | 11.11.2004 | ||
GR | 11.11.2004 | ||
SE | 11.11.2004 | ||
ES | 22.11.2004 | ||
CY | 26.04.2005 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
LU | 30.04.2005 | ||
Précédent [2007/09] | AT | 11.08.2004 | |
FI | 11.08.2004 | ||
IE | 11.08.2004 | ||
NL | 11.08.2004 | ||
TR | 11.08.2004 | ||
DK | 11.11.2004 | ||
GR | 11.11.2004 | ||
SE | 11.11.2004 | ||
ES | 22.11.2004 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
LU | 30.04.2005 | ||
Précédent [2006/51] | AT | 11.08.2004 | |
FI | 11.08.2004 | ||
IE | 11.08.2004 | ||
NL | 11.08.2004 | ||
TR | 11.08.2004 | ||
DK | 11.11.2004 | ||
GR | 11.11.2004 | ||
SE | 11.11.2004 | ||
ES | 22.11.2004 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2006/25] | AT | 11.08.2004 | |
FI | 11.08.2004 | ||
IE | 11.08.2004 | ||
NL | 11.08.2004 | ||
DK | 11.11.2004 | ||
GR | 11.11.2004 | ||
SE | 11.11.2004 | ||
ES | 22.11.2004 | ||
BE | 30.04.2005 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2006/23] | AT | 11.08.2004 | |
FI | 11.08.2004 | ||
IE | 11.08.2004 | ||
NL | 11.08.2004 | ||
DK | 11.11.2004 | ||
GR | 11.11.2004 | ||
SE | 11.11.2004 | ||
ES | 22.11.2004 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2006/14] | AT | 11.08.2004 | |
FI | 11.08.2004 | ||
IE | 11.08.2004 | ||
DK | 11.11.2004 | ||
GR | 11.11.2004 | ||
SE | 11.11.2004 | ||
ES | 22.11.2004 | ||
CH | 30.04.2005 | ||
LI | 30.04.2005 | ||
Précédent [2005/24] | AT | 11.08.2004 | |
FI | 11.08.2004 | ||
IE | 11.08.2004 | ||
DK | 11.11.2004 | ||
GR | 11.11.2004 | ||
SE | 11.11.2004 | ||
ES | 22.11.2004 | ||
Précédent [2005/23] | AT | 11.08.2004 | |
FI | 11.08.2004 | ||
DK | 11.11.2004 | ||
GR | 11.11.2004 | ||
SE | 11.11.2004 | ||
ES | 22.11.2004 | ||
Précédent [2005/22] | AT | 11.08.2004 | |
FI | 11.08.2004 | ||
DK | 11.11.2004 | ||
GR | 11.11.2004 | ||
SE | 11.11.2004 | ||
Précédent [2005/18] | AT | 11.08.2004 | |
FI | 11.08.2004 | ||
GR | 11.11.2004 | ||
SE | 11.11.2004 | ||
Précédent [2005/13] | AT | 11.08.2004 | |
FI | 11.08.2004 | ||
SE | 11.11.2004 | ||
Précédent [2005/11] | FI | 11.08.2004 | |
SE | 11.11.2004 | ||
Précédent [2005/10] | SE | 11.11.2004 | Citations: | Recherche | [A]US4324508 (HILFIKER WILLIAM K, et al) [A] 6 * figure 1 *; | [Y]DE19520363 (ABO GES FUER ANWENDUNG UND BER [DE]) [Y] 1,4 * column 1, lines 3-34 * * column 2, line 10 - column 3, line 19 * * column 3, lines 63-67 * * column 4, lines 7-35 * * figures 1,2 *; | [YA]EP0758617 (LIOTARD METALLURG [FR]) [Y] 1,4 * column W * [A] 2,9; | [A]US5848776 (CRAIG DAVID DUNCAN [NZ], et al) [A] 1,4,9 * figure - *; | [A]DE19914917 (RONGE RUDOLF [DE]) [A] 7,9* figure 2 * |