EP1197436 - Procédé et machine pour le calage des objets dans une caisse à section carrée ou rectangulaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.05.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 14.01.2009 [2009/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés B Plus Development (Société Anonyme) La Salite - La bastidonne, 1 Traverse de la Penne, Actiparc 1 13821 La Penne sur Huveaune / FR | [2006/28] |
Précédent [2002/16] | Pour tous les Etats désignés B Plus Development (Société Anonyme) La Salite - La bastidonne, 1 Traverse de la Penne, Actiparc 1 13821 La Penne sur Huveaune / FR | Inventeur(s) | 01 /
Esnault, Christian Villa Le Bosquet - Impasse Cytharista 13600 La Ciotat / FR | 02 /
Durand, Claude Le Clos de Flore nr 4, Quartier Le Grand Plantier 13420 Gemenos / FR | [2002/16] | Mandataire(s) | Marek, Pierre Cabinet Marek 28 - 32, rue de la Loge 13002 Marseille / FR | [N/P] |
Précédent [2002/16] | Marek, Pierre Cabinet Marek, 28 & 32, rue de la Loge 13002 Marseille / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 01430029.7 | 27.09.2001 | [2002/16] | Numéro de priorité, date | FR20000012955 | 10.10.2000 Format original publié: FR 0012955 | [2002/16] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1197436 | Date: | 17.04.2002 | Langue: | FR | [2002/16] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1197436 | Date: | 12.06.2002 | [2002/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1197436 | Date: | 12.07.2006 | Langue: | FR | [2006/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.04.2002 | Classification | IPC: | B65D5/50, B65D77/26 | [2002/24] | CPC: |
B65D77/26 (EP,US)
|
Précédent IPC [2002/16] | B65D5/50 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/16] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur Einstellung von Gegenständen in einen Container mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt | [2006/03] | Anglais: | Method and machine for securing objects in a container with a rectangular or square cross-section | [2002/16] | Français: | Procédé et machine pour le calage des objets dans une caisse à section carrée ou rectangulaire | [2002/16] |
Précédent [2002/16] | Verfahren und Vorrichtung zur Einstellung von Gegenständen in einem Container mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt | Procédure d'examen | 08.11.2002 | Requête en examen déposée [2003/02] | 30.10.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.02.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.01.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.07.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.08.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.12.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.04.2006 | Taxe de délivrance payée | 07.04.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.04.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 12.07.2006 | CY | 12.07.2006 | FI | 12.07.2006 | IE | 12.07.2006 | IT | 12.07.2006 | TR | 12.07.2006 | LU | 27.09.2006 | BE | 30.09.2006 | CH | 30.09.2006 | LI | 30.09.2006 | MC | 30.09.2006 | DK | 12.10.2006 | SE | 12.10.2006 | GR | 13.10.2006 | ES | 12.12.2006 | PT | 12.12.2006 | [2009/03] |
Précédent [2008/37] | AT | 12.07.2006 | |
FI | 12.07.2006 | ||
IE | 12.07.2006 | ||
IT | 12.07.2006 | ||
TR | 12.07.2006 | ||
LU | 27.09.2006 | ||
BE | 30.09.2006 | ||
CH | 30.09.2006 | ||
LI | 30.09.2006 | ||
MC | 30.09.2006 | ||
DK | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
GR | 13.10.2006 | ||
ES | 12.12.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2008/19] | AT | 12.07.2006 | |
FI | 12.07.2006 | ||
IE | 12.07.2006 | ||
IT | 12.07.2006 | ||
BE | 30.09.2006 | ||
CH | 30.09.2006 | ||
LI | 30.09.2006 | ||
MC | 30.09.2006 | ||
DK | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
GR | 13.10.2006 | ||
ES | 12.12.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2007/37] | AT | 12.07.2006 | |
FI | 12.07.2006 | ||
IE | 12.07.2006 | ||
IT | 12.07.2006 | ||
BE | 30.09.2006 | ||
CH | 30.09.2006 | ||
LI | 30.09.2006 | ||
MC | 30.09.2006 | ||
DK | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
ES | 12.12.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2007/36] | AT | 12.07.2006 | |
FI | 12.07.2006 | ||
IE | 12.07.2006 | ||
IT | 12.07.2006 | ||
BE | 30.09.2006 | ||
DK | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
ES | 12.12.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2007/31] | AT | 12.07.2006 | |
FI | 12.07.2006 | ||
IE | 12.07.2006 | ||
BE | 30.09.2006 | ||
DK | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
ES | 12.12.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2007/25] | AT | 12.07.2006 | |
FI | 12.07.2006 | ||
IE | 12.07.2006 | ||
DK | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
ES | 12.12.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2007/23] | AT | 12.07.2006 | |
FI | 12.07.2006 | ||
DK | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
ES | 12.12.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2007/22] | FI | 12.07.2006 | |
DK | 12.10.2006 | ||
SE | 12.10.2006 | ||
ES | 12.12.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2007/12] | FI | 12.07.2006 | |
SE | 12.10.2006 | ||
ES | 12.12.2006 | ||
PT | 12.12.2006 | ||
Précédent [2007/09] | FI | 12.07.2006 | |
SE | 12.10.2006 | Citations: | Recherche | [A]FR919469 (VERAN EUGENE) [A] 1 * the whole document *; | [A]US2883046 (WEINER LEWIS P); | [A]US3108731 (ROYCE MARK B) [A] 1 * figure -; claim 1 *; | [A]FR1575635 (BONAMY) [A] 1 * figure -; claim 1 *; | [A]EP0251945 (JUSTAMENTE RAPHAELLE) [A] 1,10 * abstract *; | [A]FR2770447 (SERRE JEAN CLAUDE [FR]); | [PA]US6216871 (BACQUES JEAN-YVES [FR], et al) [PA] 1,10 * abstract * |