EP1250976 - Machine-outil pour l'usinage de pièces allongées [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.05.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.06.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Paolino Bacci S.r.l. Viale Campania 32 56021 Cascina, PI / IT | [2018/29] |
Précédent [2006/26] | Pour tous les Etats désignés Paolino Bacci S.R.L. Viale Campania 32 56021 Cascina, PI / IT | ||
Précédent [2002/43] | Pour tous les Etats désignés Bacci Paolino Di Bacci Di Agostino Via Tosco-Romagnola 270 56021 Cascina, Pisa / IT | Inventeur(s) | 01 /
Ruggieri, Alberto Via della Bianca 11 56025 Pontedera, Pisa / IT | [2002/43] | Mandataire(s) | Mannucci, Michele, et al Ufficio Tecnico Ing.A. Mannucci S.r.l. Via della Scala 4 50123 Firenze / IT | [2018/29] |
Précédent [2002/43] | Mannucci, Michele, et al Ufficio Tecnico Ing.A. Mannucci S.R.L, Via della Scala 4 50123 Firenze / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 01830761.1 | 13.12.2001 | [2002/43] | Numéro de priorité, date | IT2000FI00068 | 20.04.2001 Format original publié: IT FI000068 | [2002/43] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1250976 | Date: | 23.10.2002 | Langue: | EN | [2002/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1250976 | Date: | 18.07.2018 | Langue: | EN | [2018/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.09.2002 | Classification | IPC: | B23Q1/00, B27F1/00 | [2002/43] | CPC: |
B27M1/08 (EP);
B23Q1/5406 (EP);
B23Q1/626 (EP);
B23Q39/04 (EP);
B27C5/00 (EP);
B27C9/04 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2018/29] |
Précédent [2002/43] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Werkzeugmaschinen zum bearbeiten von länglichen Werkstücken | [2002/43] | Anglais: | Machine tool for machining elongated pieces | [2002/43] | Français: | Machine-outil pour l'usinage de pièces allongées | [2002/43] | Procédure d'examen | 22.10.2002 | Requête en examen déposée [2003/01] | 20.10.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.04.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.06.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 07.12.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.05.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.01.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 12.03.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.01.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.07.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.02.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.06.2018 | Taxe de délivrance payée | 07.06.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.06.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.10.2009 | Opposition(s) | 23.04.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/26] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 12.03.2015 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 12.03.2015 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 24.03.2015 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 15.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 26.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 19.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 19.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 18.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 22.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 17.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | 22.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 16 | 30.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 17 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 18.07.2018 | CY | 18.07.2018 | DK | 18.07.2018 | ES | 18.07.2018 | FI | 18.07.2018 | MC | 18.07.2018 | NL | 18.07.2018 | PT | 18.07.2018 | SE | 18.07.2018 | TR | 18.07.2018 | GR | 19.10.2018 | GB | 13.12.2018 | IE | 13.12.2018 | LU | 13.12.2018 | BE | 31.12.2018 | CH | 31.12.2018 | FR | 31.12.2018 | LI | 31.12.2018 | [2020/32] |
Précédent [2020/28] | AT | 18.07.2018 | |
DK | 18.07.2018 | ||
ES | 18.07.2018 | ||
FI | 18.07.2018 | ||
MC | 18.07.2018 | ||
NL | 18.07.2018 | ||
PT | 18.07.2018 | ||
SE | 18.07.2018 | ||
TR | 18.07.2018 | ||
GR | 19.10.2018 | ||
GB | 13.12.2018 | ||
IE | 13.12.2018 | ||
LU | 13.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 18.07.2018 | |
DK | 18.07.2018 | ||
ES | 18.07.2018 | ||
FI | 18.07.2018 | ||
MC | 18.07.2018 | ||
NL | 18.07.2018 | ||
SE | 18.07.2018 | ||
TR | 18.07.2018 | ||
GR | 19.10.2018 | ||
GB | 13.12.2018 | ||
IE | 13.12.2018 | ||
LU | 13.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/04] | AT | 18.07.2018 | |
DK | 18.07.2018 | ||
ES | 18.07.2018 | ||
FI | 18.07.2018 | ||
MC | 18.07.2018 | ||
NL | 18.07.2018 | ||
SE | 18.07.2018 | ||
GR | 19.10.2018 | ||
GB | 13.12.2018 | ||
IE | 13.12.2018 | ||
LU | 13.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/03] | AT | 18.07.2018 | |
DK | 18.07.2018 | ||
ES | 18.07.2018 | ||
FI | 18.07.2018 | ||
MC | 18.07.2018 | ||
NL | 18.07.2018 | ||
SE | 18.07.2018 | ||
GR | 19.10.2018 | ||
GB | 13.12.2018 | ||
IE | 13.12.2018 | ||
LU | 13.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AT | 18.07.2018 | |
DK | 18.07.2018 | ||
ES | 18.07.2018 | ||
FI | 18.07.2018 | ||
MC | 18.07.2018 | ||
NL | 18.07.2018 | ||
SE | 18.07.2018 | ||
GR | 19.10.2018 | ||
IE | 13.12.2018 | ||
LU | 13.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Précédent [2019/49] | AT | 18.07.2018 | |
DK | 18.07.2018 | ||
ES | 18.07.2018 | ||
FI | 18.07.2018 | ||
MC | 18.07.2018 | ||
NL | 18.07.2018 | ||
SE | 18.07.2018 | ||
GR | 19.10.2018 | ||
IE | 13.12.2018 | ||
LU | 13.12.2018 | ||
FR | 31.12.2018 | ||
Précédent [2019/48] | AT | 18.07.2018 | |
DK | 18.07.2018 | ||
ES | 18.07.2018 | ||
FI | 18.07.2018 | ||
MC | 18.07.2018 | ||
NL | 18.07.2018 | ||
SE | 18.07.2018 | ||
GR | 19.10.2018 | ||
IE | 13.12.2018 | ||
LU | 13.12.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AT | 18.07.2018 | |
DK | 18.07.2018 | ||
ES | 18.07.2018 | ||
FI | 18.07.2018 | ||
MC | 18.07.2018 | ||
NL | 18.07.2018 | ||
SE | 18.07.2018 | ||
GR | 19.10.2018 | ||
LU | 13.12.2018 | ||
Précédent [2019/39] | AT | 18.07.2018 | |
DK | 18.07.2018 | ||
ES | 18.07.2018 | ||
FI | 18.07.2018 | ||
NL | 18.07.2018 | ||
SE | 18.07.2018 | ||
GR | 19.10.2018 | ||
LU | 13.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 18.07.2018 | |
DK | 18.07.2018 | ||
ES | 18.07.2018 | ||
FI | 18.07.2018 | ||
NL | 18.07.2018 | ||
SE | 18.07.2018 | ||
GR | 19.10.2018 | ||
Précédent [2019/13] | AT | 18.07.2018 | |
ES | 18.07.2018 | ||
FI | 18.07.2018 | ||
NL | 18.07.2018 | ||
SE | 18.07.2018 | ||
GR | 19.10.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 18.07.2018 | |
FI | 18.07.2018 | ||
NL | 18.07.2018 | ||
SE | 18.07.2018 | ||
GR | 19.10.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 18.07.2018 | |
NL | 18.07.2018 | ||
Précédent [2019/04] | NL | 18.07.2018 | Citations: | Recherche | [A]US3685915 (VIERSTRAETE JEAN) [A] 1-12 * claim 1 *; | [A]US4649971 (HANNAFORD JOHN J [US], et al) [A] 1-12 * claim 1 *; | [A]DE4114895 (KLESSMANN IMA NORTE MASCHFAB [DE]) [A] 1-12 * claim 1 *; | [A]DE4114828 (GEBHARDT FRITZ [DE]) [A] 1-12* claim 1 *; | [A]EP0608746 (BALJER & ZEMBROD [DE]) [A] 1-12 * claim 1 *; | [A]EP0634247 (HAGEN URS [CH], et al) [A] 1-12 * claim 1 * |