EP1321557 - Tambour amelioré pour une machine à laver [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.06.2014 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.06.2014 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.07.2014 [2014/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Candy S.p.A. Via Missori, 8 20052 Monza (MI) / IT | [2013/33] |
Précédent [2003/26] | Pour tous les Etats désignés CANDY S.p.A. Via Missori, 8 I-20052 Monza (Milano) / IT | Inventeur(s) | 01 /
Fumagalli, Silvano Via Grigna, 2 20052 Monza (Milano) / IT | [2003/26] | Mandataire(s) | Leihkauf, Steffen Falk, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato 8 20121 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2013/41] | Leihkauf, Steffen Falk, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato 8 20121 Milano / IT | ||
Précédent [2013/33] | Siniscalco, Fabio, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato 8 20121 Milano / IT | ||
Précédent [2003/26] | Siniscalco, Fabio, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 20121 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 01830784.3 | 20.12.2001 | [2003/26] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1321557 | Date: | 25.06.2003 | Langue: | EN | [2003/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1321557 | Date: | 14.08.2013 | Langue: | EN | [2013/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.06.2002 | Classification | IPC: | D06F37/06, D06F21/04, D06F23/02, D06F23/06 | [2013/16] | CPC: |
D06F37/065 (EP);
D06F23/06 (EP)
|
Précédent IPC [2003/26] | D06F21/04, D06F23/02, D06F23/06 | Etats contractants désignés | DE, GB, IT [2004/12] |
Précédent [2003/26] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Verbesserte Trommel für eine Waschmaschine | [2003/26] | Anglais: | Improved drum for clothes washing machine | [2003/26] | Français: | Tambour amelioré pour une machine à laver | [2003/26] | Procédure d'examen | 24.11.2003 | Requête en examen déposée [2004/04] | 30.12.2003 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 26.04.2004 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, FR, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, TR | 09.11.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.01.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.02.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.05.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.04.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.07.2013 | Taxe de délivrance payée | 04.07.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.11.2006 | Opposition(s) | 15.05.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 23.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 25.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 24.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 24.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 06.02.2004 | AT   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | BE   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | CH   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | CY   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | DK   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | ES   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | FI   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | FR   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | GR   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | IE   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | LU   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | MC   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | NL   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | PT   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | SE   M01   Pas encore payé | 06.02.2004 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3201958 (GEOFFREY SMITH) [X] 1,3,4 * the whole document *; | [X]GB2268939 (ZANUSSI ELETTRODOMESTICI [IT]) [X] 1,2,7 * the whole document *; | [X]DE4310006 (INST ANGEWANDTE FORSCHUNG GMBH [DE], et al) [X] 1,16 * the whole document *; | [A]FR1297787 (HOOVER LTD) [A] 1,12 * the whole document * |