blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP1188726

EP1188726 - Agrégat, notamment pour béton, et procédé de fabrication [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa demande a été retirée
Statut actualisé le  12.12.2003
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip12.12.2003Retrait de la demandepublié le 28.01.2004  [2004/05]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Partlic, Georg, Dipl.-Ing.
Auweg 6
8652 Kindberg / AT
Pour tous les Etats désignés
Trenkwalder, Anton
Rainhofsiedlung 39
8670 Krieglach / AT
[2002/12]
Inventeur(s)01 / voir demandeur
...
 [2002/12]
Mandataire(s)Dungler, Karin, et al
Patentanwälte Dipl.-Ing. Manfred Beer und Dipl.-Ing. Reinhard Hehenberger Postfach 264
1071 Wien / AT
[N/P]
Précédent [2002/12]Dungler, Karin, et al
c/o Patentanwälte Dipl.-Ing. Manfred Beer und Dipl.-Ing. Reinhard Hehenberger Lindengasse 8
1070 Wien / AT
Numéro de la demande, date de dépôt01890268.418.09.2001
[2002/12]
Numéro de priorité, dateAT2000000158818.09.2000         Format original publié: AT 15882000
[2002/12]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP1188726
Date:20.03.2002
Langue:DE
[2002/12]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP1188726
Date:08.01.2003
[2003/02]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP26.11.2002
ClassificationIPC:C04B18/02
[2002/12]
CPC:
C04B18/021 (EP); C04B38/009 (EP); Y02W30/91 (EP)
C-Set:
C04B18/021, C04B14/06, C04B18/027 (EP);
C04B38/009, C04B14/06, C04B28/02, C04B38/02, C04B40/0263 (EP);
C04B38/009, C04B14/06, C04B28/02, C04B38/10, C04B40/0263 (EP)
Etats contractants désignésCH,   DE,   IT,   LI [2003/39]
Précédent [2002/12]AT,  BE,  CH,  CY,  DE,  DK,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  SE,  TR 
Etats autorisant lextensionSI04.07.2003
TitreAllemand:Zuschlagstoff, insbesondere für Beton, sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung[2002/12]
Anglais:Aggregate, in particular for concrete, and process of production[2002/12]
Français:Agrégat, notamment pour béton, et procédé de fabrication[2002/12]
Procédure d'examen04.07.2003Requête en examen déposée  [2003/36]
27.08.2003Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
31.10.2003Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CY, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, TR
06.12.2003Demande retirée par le demandeur  [2004/05]
Taxes payéesTaxe annuelle
21.07.2003Taxe annuelle Année du brevet 03
Surtaxe
Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973
18.08.2003AT   M01   Pas encore payé
18.08.2003BE   M01   Pas encore payé
18.08.2003CY   M01   Pas encore payé
18.08.2003DK   M01   Pas encore payé
18.08.2003ES   M01   Pas encore payé
18.08.2003FI   M01   Pas encore payé
18.08.2003FR   M01   Pas encore payé
18.08.2003GB   M01   Pas encore payé
18.08.2003GR   M01   Pas encore payé
18.08.2003IE   M01   Pas encore payé
18.08.2003LU   M01   Pas encore payé
18.08.2003MC   M01   Pas encore payé
18.08.2003NL   M01   Pas encore payé
18.08.2003PT   M01   Pas encore payé
18.08.2003SE   M01   Pas encore payé
18.08.2003TR   M01   Pas encore payé
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Citations:Recherche[X]GB593309  (CECIL WHEATLEY STANCLIFFE);
 [X]DE855377  (CZERNILOFSKY FRANZ ING);
 [X]DE1296072  (WIENEN & THIEL GMBH);
 [X]DE2547908  (PERLMOOSER ZEMENTWERKE AG);
 [A]US4351670  (GRICE HAROLD E);
 [X]EP0069095  (THERMOBASE S N C [FR]);
 [X]EP0299482  (STEAG ENTSORGUNGS GMBH [DE]);
 [A]DE3816715  (HEHL ALOIS [DE]);
 [X]DE4340786  (MARIOTTI NORBERTO [DE]);
 [X]DE29823066U  (WUERZ SIEGFRIED [DE])
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.