EP1339926 - MUR EN BETON AVEC COFFRAGE SERVANT AUSSI D'ARMATURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.08.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.08.2010 | Demande réputée retirée | publié le 29.09.2010 [2010/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Coffor Internacional Exploracao de Patentes Lda Rua dos Murcas 88, PO Box 7 9000 Funchal Madeira / PT | [N/P] |
Précédent [2003/36] | Pour tous les Etats désignés Coffor Internacional Exploracao de Patentes Lda Rua dos Murcas 88, PO Box 7, Madeira 9000 Funcal / PT | Inventeur(s) | 01 /
MESSIQUA, Pierre Les Champs Penys 1 CH-1295 Mies / CH | [2003/36] | Mandataire(s) | Wenger, Joel-Théophile Leman Consulting S.A. Chemin de Précossy 31 1260 Nyon / CH | [N/P] |
Précédent [2003/36] | Wenger, Joel-Théophile Leman Consulting S.A. 62 route de Clementy 1260 Nyon / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 01900006.6 | 10.01.2001 | [2003/36] | WO2001IB00017 | Numéro de priorité, date | EP20000124716 | 13.11.2000 Format original publié: EP 00124716 | [2003/36] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0238878 | Date: | 16.05.2002 | Langue: | FR | [2002/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1339926 | Date: | 03.09.2003 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 16.05.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.05.2002 | Classification | IPC: | E04B2/86 | [2003/36] | CPC: |
E04B2/8635 (EP,US);
E04B2/86 (KR);
E04B2/8658 (EP,US);
E04B2002/8694 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/36] | Etats autorisant lextension | AL | 23.05.2003 | LT | 23.05.2003 | LV | 23.05.2003 | MK | 23.05.2003 | RO | 23.05.2003 | SI | 23.05.2003 | Titre | Allemand: | SCHALUNG FÜR EINE BETONWAND DIE AUCH ALS BEWEHRUNG WIRKT | [2003/36] | Anglais: | CONCRETE FORMWORK WALL SERVING ALSO AS REINFORCEMENT | [2003/36] | Français: | MUR EN BETON AVEC COFFRAGE SERVANT AUSSI D'ARMATURE | [2003/36] | Entrée dans la phase régionale | 23.05.2003 | Taxe nationale de base payée | 23.05.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.05.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.05.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 23.05.2003 | Requête en examen déposée [2003/36] | 30.11.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.04.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/39] | 17.05.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2010 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [YA]FR2437473 (GROSJEAN CLAUDE) [Y] 7 * page 1, line 1 - line 3 * * page 2, line 10 - line 21; figure 2 * [A] 1; | [XY]EP0055504 (NAGRON STEEL & ALUMINIUM [NL]) [X] 1-3,5,6,10-12 * the whole document * [Y] 7-9; | [DYA]WO9731165 (TECHNOPARK LIMITED [IE], et al) [DY] 8,9 * page 1, line 2 - line 8 * * page 8, line 13 - line 31; figures 1-6 * [A] 1; | [A]US5687522 (DURAND PHILIPPE [FR], et al) [A] 1,13,16,18 * column 1, line 5 - line 12 * * column 2, line 39 - column 5, line 4 ** column 6, line 1 - line 37; figures 1,2 * |