Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
27.08.2010 | Demande réputée retirée | publié le 29.09.2010 [2010/39] |
11.05.2010 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
02.03.2010 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | |
24.11.2009 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | |
27.01.2009 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
23.01.2008 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
23.01.2007 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
31.01.2006 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
21.01.2005 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
24.01.2004 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
18.07.2003 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 03.09.2003 [2003/36] |
18.07.2003 | Requête en examen présentée | publié le 03.09.2003 [2003/36] |
04.07.2003 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
02.07.2003 | Données PCT avant la publication européenne | |
12.06.2003 | Données PCT avant la publication européenne | |
06.06.2003 | Changement - Etats autorisant l'extension | |
06.06.2003 | Données PCT avant la publication européenne | |
05.07.2002 | Données PCT avant la publication européenne | |
22.05.2002 | Données PCT avant la publication européenne | |
17.05.2002 | Données PCT avant la publication européenne | |
28.03.2001 | Données PCT avant la publication européenne | |
08.03.2001 | Données PCT avant la publication européenne |