Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US7162845 | Dossier mondial
| 16.01.2007 | B2 | US2004020149 | | 05.02.2004 | A1 | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR100787708B | Dossier mondial
| 21.12.2007 | B1 | KR20030059242 | | 07.07.2003 | A | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP2004513270 | Dossier mondial
| 30.04.2004 | A | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2020901 | Dossier mondial
| 21.05.2002 | A | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2001220209B | Dossier mondial
| 27.04.2006 | B2 | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP1339926 | Dossier mondial
| 03.09.2003 | A1 | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | EP01900006 | | 10.01.2001 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AP1581 | | 24.02.2006 | A | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | BG107782 | | 30.01.2004 | A | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | BR0115285 | | 19.08.2003 | A | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA2428498 | | 18.08.2009 | C | CA2428498 | | 16.05.2002 | A1 | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | HUP0303564 | | 29.03.2004 | A2 | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | MXPA03004068 | | 15.10.2004 | A | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | NZ525732 | | 28.01.2005 | A | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | PL361390 | | 04.10.2004 | A1 | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | SK5722003 | | 03.08.2004 | A3 | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | IB0100017 | | 10.01.2001 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO0238878 | Dossier mondial
| 16.05.2002 | A1 | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | EP1207240 | Dossier mondial
| 22.05.2002 | A1 | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | CN1474904 | | 11.02.2004 | A | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | CZ20031264 | | 12.11.2003 | A3 | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | MA25968 | | 31.12.2003 | A1 | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | OA12433 | | 22.05.2006 | A | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | RU2225922 | | 20.03.2004 | C1 | RU2002132192 | | 10.03.2004 | A | Numéro de priorité | | Date | EP00124716 | | 13.11.2000 |