EP1261431 - APPAREIL DE BROYAGE D'UNE SUBSTANCE PARTICULAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2002/49] | PROCEDE ET APPAREIL DE BROYAGE D'UNE SUBSTANCE PARTICULAIRE | ||
[2008/09] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.04.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.09.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, TR | publié le 02.11.2011 [2011/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés F.L. Smidth & Co. A/S 77 Vigerslev Allé DK-2500 Valby Copenhagen / DK | [2008/23] |
Précédent [2002/49] | Pour tous les Etats désignés F.L. Smidth & Co. A/S 77 Vigerslev Allé DK-2500 Valby, Copenhagen / DK | Inventeur(s) | 01 /
TOUBORG, Jörn Engholmsparken 8 DK-4000 Roskilde / DK | [2002/49] | Mandataire(s) | Johansson, Lars-Erik, et al Hynell Intellectual Property AB Hammarbybacken 27 120 30 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2005/45] | Johansson, Lars-Erik, et al Hynell Patenttjänst AB Patron Carls väg 2 683 40 Hagfors / Uddeholm / SE | ||
Précédent [2002/51] | Johansson, Lars E., et al Hynell Patenttjänst AB Patron Carls Väg 2 683 40 Hagfors/Uddeholm / SE | ||
Précédent [2002/49] | Hynell, Magnus Hynell Patenttjänst AB, Patron Carls väg 2 683 40 Hagfors/Uddeholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01900219.5 | 19.01.2001 | [2002/49] | WO2001IB00057 | Numéro de priorité, date | DK20000000147 | 28.01.2000 Format original publié: DK 200000147 | [2002/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0154818 | Date: | 02.08.2001 | Langue: | EN | [2001/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1261431 | Date: | 04.12.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.08.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1261431 | Date: | 04.06.2008 | Langue: | EN | [2008/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 02.08.2001 | Classification | IPC: | B02C4/02, B02C4/28 | [2002/49] | CPC: |
B02C4/286 (EP,KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/49] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR ZERKLEINERUNG VON KÖRNIGEM MATERIAL | [2008/09] | Anglais: | APPARATUS FOR GRINDING OF PARTICULATE MATERIAL | [2008/09] | Français: | APPAREIL DE BROYAGE D'UNE SUBSTANCE PARTICULAIRE | [2008/09] |
Précédent [2002/49] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ZERKLEINERUNG VON KÖRNIGEM MATERIAL | ||
Précédent [2002/49] | METHOD AND APPARATUS FOR GRINDING OF PARTICULATE MATERIAL | ||
Précédent [2002/49] | PROCEDE ET APPAREIL DE BROYAGE D'UNE SUBSTANCE PARTICULAIRE | Entrée dans la phase régionale | 31.05.2002 | Taxe nationale de base payée | 31.05.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.05.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.06.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 31.05.2002 | Requête en examen déposée [2002/49] | 15.01.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.04.2008 | Taxe de délivrance payée | 23.04.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.03.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 09.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 04.06.2008 | BE | 04.06.2008 | CY | 04.06.2008 | FI | 04.06.2008 | NL | 04.06.2008 | TR | 04.06.2008 | SE | 04.09.2008 | IE | 19.01.2009 | LU | 19.01.2009 | CH | 31.01.2009 | LI | 31.01.2009 | MC | 31.01.2009 | [2011/43] |
Précédent [2011/21] | AT | 04.06.2008 | |
BE | 04.06.2008 | ||
FI | 04.06.2008 | ||
NL | 04.06.2008 | ||
SE | 04.09.2008 | ||
IE | 19.01.2009 | ||
LU | 19.01.2009 | ||
CH | 31.01.2009 | ||
LI | 31.01.2009 | ||
MC | 31.01.2009 | ||
Précédent [2010/07] | AT | 04.06.2008 | |
BE | 04.06.2008 | ||
FI | 04.06.2008 | ||
NL | 04.06.2008 | ||
SE | 04.09.2008 | ||
IE | 19.01.2009 | ||
CH | 31.01.2009 | ||
LI | 31.01.2009 | ||
MC | 31.01.2009 | ||
Précédent [2009/47] | AT | 04.06.2008 | |
BE | 04.06.2008 | ||
FI | 04.06.2008 | ||
NL | 04.06.2008 | ||
SE | 04.09.2008 | ||
CH | 31.01.2009 | ||
LI | 31.01.2009 | ||
MC | 31.01.2009 | ||
Précédent [2009/37] | AT | 04.06.2008 | |
BE | 04.06.2008 | ||
FI | 04.06.2008 | ||
NL | 04.06.2008 | ||
SE | 04.09.2008 | ||
MC | 31.01.2009 | ||
Précédent [2009/14] | AT | 04.06.2008 | |
BE | 04.06.2008 | ||
FI | 04.06.2008 | ||
NL | 04.06.2008 | ||
SE | 04.09.2008 | ||
Précédent [2009/07] | AT | 04.06.2008 | |
FI | 04.06.2008 | ||
NL | 04.06.2008 | ||
SE | 04.09.2008 | ||
Précédent [2009/01] | AT | 04.06.2008 | |
FI | 04.06.2008 | ||
NL | 04.06.2008 | ||
Précédent [2008/49] | AT | 04.06.2008 | |
FI | 04.06.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [X]GB963088 (POLSKA AKADEMIA NAUK INST BADA) |