EP1254031 - CONNEXION D'UN ROULEMENT DE MOYEU AU BRAS DE SUSPENSION D'UN VEHICULE A MOTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 07.05.2004 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.05.2004 | Retrait de la demande | publié le 23.06.2004 [2004/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SKF INDUSTRIE S.p.A. Via Arcivescovado, 1 10121 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2002/45] | Pour tous les Etats désignés SKF INDUSTRIE S.P.A. Via Arcivescovado, 1 10121 Torino / IT | Inventeur(s) | 01 /
IARRERA, Fabrizio Via Massena, 44 I-10128 Torino / IT | 02 /
PICCA, Mauro Località S. Sebastiano, 26 I-10063 Perosa Argentina / IT | 03 /
BERTETTI, Paolo Lungo Po Antonelli, 163 I-10153 Torino / IT | 04 /
RUETTER, Andreas Weingartenweg 4 97422 Schweinfurt / DE | [2003/06] |
Précédent [2002/45] | 01 /
IARRERA, Fabrizio Corso Brunelleschi, 121 I-10141 Torino / IT | ||
02 /
PICCA, Mauro Località S. Sebastiano, 26 I-10063 Perosa Argentina / IT | |||
03 /
BERTETTI, Paolo Lungo Po Antonelli, 163 I-10153 Torino / IT | |||
04 /
RUETTER, Andreas Strada del Galoppatoio, 20 I-10064 Pinerolo / IT | Mandataire(s) | Fioravanti, Corrado, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2002/45] | Fioravanti, Corrado, et al Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Regio Parco 27 10152 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 01906101.9 | 25.01.2001 | [2002/45] | WO2001IT00039 | Numéro de priorité, date | IT2000PN00084 | 28.01.2000 Format original publié: IT PN000084 | [2002/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0154925 | Date: | 02.08.2001 | Langue: | EN | [2001/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1254031 | Date: | 06.11.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.08.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.08.2001 | Classification | IPC: | B60B27/00, F16C35/067 | [2002/45] | CPC: |
B60B27/0089 (EP,US);
B60B27/00 (EP,KR,US);
F16C19/184 (EP,US);
F16C35/077 (EP,US);
F16C2326/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2004/22] |
Précédent [2002/45] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | VERBINDUNG ZWISCHEN EINER RADNABENLAGEREINHEIT UND EINER RADAUFHÄNGUNG EINES FAHRZEUGES | [2002/45] | Anglais: | CONNECTION OF A WHEEL HUB BEARING UNIT TO A MOTOR VEHICLE SUSPENSION STANDARD | [2002/45] | Français: | CONNEXION D'UN ROULEMENT DE MOYEU AU BRAS DE SUSPENSION D'UN VEHICULE A MOTEUR | [2002/45] | Entrée dans la phase régionale | 27.08.2002 | Taxe nationale de base payée | 27.08.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.08.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.08.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 27.08.2002 | Requête en examen déposée [2002/45] | 29.04.2004 | Demande retirée par le demandeur [2004/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2003 | 03   M06   Taxe payée le   03.02.2003 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XA]US4203635 (REITER GERHARD [US]) [X] 13 * column 2, line 44 - column 7, line 16; figure - * [A] 12,14; | [A]DE3823442 (FISCHER AG GEORG [CH]) [A] 16 * figure .; claim 1 *; | [A]DE4117334 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [A] 17 * column 4, line 10 - line 40; figure - *; | [A]US5494129 (KRUDE WERNER [DE], et al) [A] 1* abstract *; | [DA]US5782566 (BERTETTI PAOLO [IT]) [DA] 1 * column 4; figure - *; | [A]EP0879972 (SKF IND SPA [IT]) [A] 17 * abstract *; | [X]WO9934126 (VOLVO AB [SE], et al) [X] 1,2,5,6 * page 4, line 2 - page 9, line 16; figures 1-4 * | par le demandeur | US5782566 |