EP1255959 - SILENCIEUX D'ARME A FEU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.06.2009 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.09.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, TR | publié le 02.11.2011 [2011/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rosberg, Odd Helge Padlane 30 5570 Aksdal / NO | Pour tous les Etats désignés Hausken, Hans Petter Forland 5570 Aksdal / NO | [2003/13] |
Précédent [2002/46] | Pour tous les Etats désignés Rosberg, Odd Helge Padlane 30 5570 Aksdal / NO | ||
Pour tous les Etats désignés Dueland, Bent Arild 5567 Skjoldastraumen / NO | |||
Pour tous les Etats désignés Hausken, Hans Petter Forland 5570 Aksdal / NO | Inventeur(s) | 01 /
HAUSKEN, Hans, Petter Forland N-5570 Aksdal / NO | [2008/15] |
Précédent [2002/46] | 01 /
HAUSKEN, Hans, Petter F rland N-5570 Aksdal / NO | Mandataire(s) | Wagner, Karl Heinz Zacco Sweden AB Valhallavägen 117 Box 5581 114 85 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2002/46] | Wagner, Karl Heinz H. Wagner & Co. AB Norra Vallgatan 72 211 22 Malmö / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01908481.3 | 15.02.2001 | [2002/46] | WO2001NO00053 | Numéro de priorité, date | NO20000000755 | 15.02.2000 Format original publié: NO 20000755 | [2002/46] | Langue de dépôt | NO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0161269 | Date: | 23.08.2001 | Langue: | EN | [2001/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1255959 | Date: | 13.11.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.08.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1255959 | Date: | 20.08.2008 | Langue: | EN | [2008/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 23.08.2001 | Classification | IPC: | F41A21/30, F41A21/18 | [2008/15] | CPC: |
F41A21/30 (EP,US)
|
Précédent IPC [2002/46] | F41A21/30, // F41A21/18 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/46] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHALLDAMPFER FUR FEUERWAFFEN | [2002/46] | Anglais: | FIREARM SILENCER | [2002/46] | Français: | SILENCIEUX D'ARME A FEU | [2002/46] | Entrée dans la phase régionale | 28.08.2002 | Traduction produite | 27.08.2002 | Taxe nationale de base payée | 27.08.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.08.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.08.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 28.08.2002 | Requête en examen déposée [2002/46] | 27.07.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.01.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.03.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.07.2008 | Taxe de délivrance payée | 01.07.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.05.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.02.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2005 | 05   M06   Taxe payée le   24.08.2005 | 28.02.2006 | 06   M06   Taxe payée le   30.05.2006 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 20.08.2008 | BE | 20.08.2008 | CY | 20.08.2008 | DK | 20.08.2008 | IT | 20.08.2008 | NL | 20.08.2008 | TR | 20.08.2008 | GR | 21.11.2008 | ES | 01.12.2008 | PT | 20.01.2009 | IE | 15.02.2009 | LU | 15.02.2009 | CH | 28.02.2009 | LI | 28.02.2009 | MC | 28.02.2009 | FR | 02.03.2009 | [2011/43] |
Précédent [2011/21] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
IT | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
GR | 21.11.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
IE | 15.02.2009 | ||
LU | 15.02.2009 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
FR | 02.03.2009 | ||
Précédent [2010/47] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
IT | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
GR | 21.11.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
IE | 15.02.2009 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
FR | 02.03.2009 | ||
Précédent [2010/21] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
IT | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
IE | 15.02.2009 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
FR | 02.03.2009 | ||
Précédent [2010/07] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
IT | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
IE | 15.02.2009 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
Précédent [2009/47] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
IT | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
Précédent [2009/42] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
IT | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
Précédent [2009/39] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
IT | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Précédent [2009/25] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Précédent [2009/19] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
Précédent [2009/16] | AT | 20.08.2008 | |
NL | 20.08.2008 | ||
ES | 01.12.2008 | ||
Précédent [2009/09] | NL | 20.08.2008 | |
ES | 01.12.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]GB299449 (ZYGMUNT WILMAN); | [Y]EP0166802 (FINN CHARLES ALBERT); | [X]US5136923 (WALSH JR DONALD J [US]) |