EP1257377 - CONVERSION RAPIDE DE COMPOSES CONTENANT DU METAL EN METAUX OU OXYDES METALLIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 21.10.2005 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.10.2005 | Demande réputée retirée | publié le 07.12.2005 [2005/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés OMG Americas, Inc. 2601 Weck Drive Research Triangle Park, NC 27709-2166 / US | Pour tous les Etats désignés University Technology Corporation Suite 250, 3101 Iris Avenue Boulder, CO 80301 / US | [N/P] |
Précédent [2002/47] | Pour tous les Etats désignés OMG Americas, Inc. 2601 Weck Drive Research Triangle Park, NC 27709-2166 / US | ||
Pour tous les Etats désignés University Technology Corporation Suite 250, 3101 Iris Avenue Boulder, CO 80301 / US | Inventeur(s) | 01 /
DUNMEAD, Stephen 3708 East Acron Lane Midland, MI 48642 / US | 02 /
WEINER, Alan, W. 6967 Springhill Drive Niwot, CO 80503 / US | 03 /
BUECHLER, Karen, J. 8685 North Carr Loop Westminster, CO 80005 / US | 04 /
JOHNSON, Jacob, A. 13185 Twelve Oaks Ridge Roscoe, IL 61073 / US | 05 /
KARPALE, Kauko, Johannes Finnepakintie 12 FIN-28400 Ulvila / FI | [2003/05] |
Précédent [2002/47] | 01 /
DUNMEAD, Stephen 3708 East Acron Lane Midland, MI 48642 / US | ||
02 /
WEINER, Alan, W. 6967 Springhill Drive Niwot, CO 80503 / US | |||
03 /
BUECHLER, Karen, J. 8685 North Carr Loop Westminster, CO 80005 / US | |||
04 /
JOHNSON, Jacob, A. 5124 Williams Fork Trail 102 Boulder, CO 80301 / US | |||
05 /
KARPALE, Kauko, Johannes Finnepakintie 12 FIN-28400 Ulvila / FI | Mandataire(s) | Siniscalco, Fabio, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato 8 20121 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2002/47] | Siniscalco, Fabio, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 20121 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 01916222.1 | 22.02.2001 | [2002/47] | WO2001US06032 | Numéro de priorité, date | US20000184029P | 22.02.2000 Format original publié: US 184029 P | US20000202305P | 05.05.2000 Format original publié: US 202305 P | [2002/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0162421 | Date: | 30.08.2001 | Langue: | EN | [2001/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1257377 | Date: | 20.11.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.08.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 30.08.2001 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.03.2004 | Classification | IPC: | B22F9/20, B22F9/30, C01G1/02, C01G51/04, C01G53/04, B22F9/16, B01J37/08, B01J37/12, B01J37/16, C01B13/18, C01F17/00, C01G3/02 | [2004/17] | CPC: |
B82Y30/00 (EP,US);
B22F9/20 (KR);
B22F9/22 (EP,US);
B01J37/082 (EP,US);
B01J37/12 (EP,US);
B01J37/16 (EP,US);
B01J8/087 (EP,US);
B01J8/12 (EP,US);
B22F9/16 (EP,US);
B22F9/30 (EP,US);
C01B13/18 (EP,US);
C01F17/224 (EP,US);
C01F17/229 (EP,US);
C01F17/235 (EP,US);
C01G1/02 (EP,US);
C01G3/02 (EP,US);
C01G51/04 (EP,US);
C01G53/04 (EP,US);
B01J2208/00557 (EP,US);
B01J2219/0277 (EP,US);
B01J23/70 (EP,US);
C01P2002/60 (EP,US);
C01P2002/88 (EP,US);
C01P2004/50 (EP,US);
C01P2004/61 (EP,US);
C01P2004/62 (EP,US);
C01P2004/64 (EP,US);
C01P2006/10 (EP,US);
C01P2006/11 (EP,US);
C01P2006/12 (EP,US);
|
Précédent IPC [2002/47] | B22F9/20, B22F9/30, C01G1/02, C01G51/04, C01G53/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/47] | Etats autorisant lextension | AL | 23.08.2002 | LT | 23.08.2002 | LV | 23.08.2002 | MK | 23.08.2002 | RO | 23.08.2002 | SI | 23.08.2002 | Titre | Allemand: | SCHNELLE UMWANDLUNG EINER METALLHALTIGEN ZUSAMMENSTZUNG ZUR HERSTELLUNG VON METALLEN ODER METALLOXIDEN | [2002/47] | Anglais: | RAPID CONVERSION OF METAL-CONTAINING COMPOUNDS TO FORM METALS OR METAL OXIDES | [2002/47] | Français: | CONVERSION RAPIDE DE COMPOSES CONTENANT DU METAL EN METAUX OU OXYDES METALLIQUES | [2002/47] | Entrée dans la phase régionale | 23.08.2002 | Taxe nationale de base payée | 23.08.2002 | Taxe de recherche payée | 23.08.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.08.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 24.09.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 23.08.2002 | Requête en examen déposée [2002/47] | 21.07.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.11.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.01.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.05.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/49] | 04.07.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2003 | 03   M06   Taxe payée le   22.04.2003 | 29.02.2004 | 04   M06   Taxe payée le   24.05.2004 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [X]US4844736 (SHIMO NOBUO [JP], et al); | [X]US5110565 (WEIMER ALAN W [US], et al); | [X]US5221322 (TOKUOKA YASUMICHI [JP], et al); | [X]US5707419 (TSANTRIZOS PETER G [CA], et al); | [X]US5746803 (DUNMEAD STEPHEN D [US], et al); | [X]US5851507 (PIRZADA SHAHID [US], et al); | [X]US5976217 (KNERINGER GUENTER [AT], et al) |