EP1272664 - DETECTION DE CELLULES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.11.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.11.2011 | Demande réputée retirée | publié le 28.12.2011 [2011/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nofima Mat AS Osloveien 1 1430 Ås / NO | [2011/01] |
Précédent [2003/02] | Pour tous les Etats désignés MATFORSK, NORWEGIAN FOOD RESEARCH INSTITUTE Osloveien 1 N-1320 Äs / NO | Inventeur(s) | 01 /
RUDI, Knut Jonas Wessels vei 83 N-1540 Vestby / NO | [2003/02] | Mandataire(s) | Rigby, Barbara Nicole, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [2010/29] | Rigby, Barbara Nicole, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | ||
Précédent [2003/02] | Gardner, Rebecca, et al Frank B. Dehn & Co. 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01919651.8 | 10.04.2001 | [2003/02] | WO2001GB01619 | Numéro de priorité, date | GB20000008787 | 10.04.2000 Format original publié: GB 0008787 | [2003/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0177379 | Date: | 18.10.2001 | Langue: | EN | [2001/42] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1272664 | Date: | 08.01.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.10.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.06.2002 | Classification | IPC: | C12Q1/68, C12N15/10, G01N33/50 | [2003/02] | CPC: |
C12Q1/6876 (EP,US);
C12Q1/6809 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/02] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | 06.11.2002 | LV | 06.11.2002 | MK | Pas encore payé | RO | 06.11.2002 | SI | 06.11.2002 | Titre | Allemand: | EIN VERFAHREN ZUR DETEKTION VON ZELLEN | [2003/02] | Anglais: | A METHOD OF CELL DETECTION | [2003/02] | Français: | DETECTION DE CELLULES | [2003/02] | Entrée dans la phase régionale | 06.11.2002 | Taxe nationale de base payée | 06.11.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.11.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 09.11.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 06.11.2002 | Requête en examen déposée [2003/02] | 17.03.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.07.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.09.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 02.12.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.03.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.08.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.02.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.07.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/52] | 11.08.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/52] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.03.2006 | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 23.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 22.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 21.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2008 | 08   M06   Taxe payée le   23.05.2008 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5314805 (HAUGLAND RICHARD P [US], et al) [X] 1,2,7,8,14-16,20 * abstract * * column 7, line 13 - line 16; example 2; claims 1-20 *; | [X]EP0881489 (WAKO PURE CHEM IND LTD [JP]) [X] 1-7,14-16,20 * abstract *; | [XY] - ROTH B L ET AL, "BACTERIAL VIABILITY AND ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY TESTING WITH SYTOX GREEN NUCLEIC ACID STAIN", APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, WASHINGTON,DC, US, (1997), vol. 63, no. 6, ISSN 0099-2240, pages 2421 - 2431, XP000929110 [X] 1-8,12,16,19,20 * abstract * * page 2422, column 1, paragraph 5 - column 2, paragraph 2 * * page 2424, column 1, paragraph 2 - column 2, paragraph 1 * * page 2428, column 2, paragraph 4; figures 2,4,5 * [Y] 14-18 | [X] - RIEDY M C ET AL, "USE OF A PHOTOLABELING TECHNIQUE TO IDENTIFY NONVIABLE CELLS IN FIXED HOMOLOGOUS OR HETEROLOGOUS CELL POPULATIONS", CYTOMETRY, ALAN LISS, NEW YORK, US, (1991), vol. 12, no. 2, ISSN 0196-4763, pages 133 - 139, XP001037495 [X] 1,2,7,8,14-18,20 * abstract * * page 136, column 2, paragraph 1 * * page 138, column 2, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/cyto.990120206 | [X] - ORMEROD M G ET AL., "Quantification of apoptosis and necrosis by flow cytometry", ACTA ONCOLOGICA, (1993), vol. 32, no. 4, pages 417 - 424, XP008002042 [X] 1,2,7,8,15,16,18-20 * the whole document * | [X] - LANGSRUD S AND SUNDHEIM G, "Flow cytometry for rapid assessment of viability after exposure to a quaternary ammonium compound", JOURNAL OF APPLIED BACTERIOLOGY, (1996), vol. 81, pages 411 - 418, XP008002041 [X] 1,2,7,8,15,16,18,20 * the whole document * | [DY] - CIMINO G D ET AL, "POST-PCR STERILIZATION: A METHOD TO CONTROL CARRYOVER CONTAMINATIONFOR THE POLYMERASE CHAIN REACTION", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, OXFORD UNIVERSITY PRESS, SURREY, GB, (19910111), vol. 19, no. 1, ISSN 0305-1048, pages 99 - 107, XP000471620 [DY] 14-18 * abstract * * page 100, column 2, paragraph 6 - page 101, column 1, paragraph 1 * * page 102, column 1, paragraph 3 - column 2, paragraph 5 * | [DA] - O'BRIEN M AND BOLTON W E, "Comparison of cell viability probes compatible with fixation and permeabilization for combined surface and intracellular staining in flow cytometry", CYTOMETRY, (1995), vol. 19, pages 243 - 255, XP001064602 [DA] * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/cyto.990190308 | Examen | - ZHAO ET AL., "Comparison of cellular binding and uptake of antisense phosphodiester, phosphorothionate, and mixed phosphorothionate and methylphosphonate oligonucleotides", ANTISENSE RESEARCH AND DEVELOPMENT, (1993), vol. 3, pages 53 - 66 |