EP1282916 - SYSTEME DE COMMANDE DES LUMIERES EXTERIEURES D'UN VEHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.09.2012 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.05.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 02.07.2014 [2014/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gentex Corporation 600 North Centennial Street Zeeland, MI 49464 / US | [2011/41] |
Précédent [2003/07] | Pour tous les Etats désignés GENTEX CORPORATION 600 N. Centennial Zeeland, Michigan 49464 / US | Inventeur(s) | 01 /
STAM, Joseph, S. 345 South Lakeshore Drive Holland, MI 49424 / US | 02 /
BECHTEL, Jon, H. 136 Sunrise Drive Holland, MI 49423 / US | 03 /
REESE, Spencer, D. 1710 Columbia Avenue Fort Wayne, IN 46805 / US | 04 /
ROBERTS, John, K. 1061 Plymouth Avenue, S.E. East Grand Rapids, MI 49506 / US | 05 /
TONAR, William, L. 40 Cheyenne Holland, MI 49424 / US | 06 /
POE, G., Bruce 3175 42nd Street Hamilton, MI 49419 / US | [2003/07] | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [N/P] |
Précédent [2011/46] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Straße 2 81671 München / DE | ||
Précédent [2011/13] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Straße 2 81671 München / DE | ||
Précédent [2003/38] | Draper, Martyn John, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Précédent [2003/07] | Baverstock, Michael George Douglas, et al BOULT WADE TENNANT, Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01920575.6 | 20.03.2001 | [2003/07] | WO2001US08912 | Numéro de priorité, date | US20000528389 | 20.03.2000 Format original publié: US 528389 | US20010800460 | 05.03.2001 Format original publié: US 800460 | [2003/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0170538 | Date: | 27.09.2001 | Langue: | EN | [2001/39] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1282916 | Date: | 12.02.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.09.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1282916 | Date: | 16.11.2011 | Langue: | EN | [2011/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 13.12.2001 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.09.2009 | Classification | IPC: | B60Q1/08, B60Q1/14 | [2009/43] | CPC: |
B60Q1/18 (EP,US);
B60Q1/14 (KR);
B60Q1/085 (EP,US);
B60Q1/143 (EP,US);
B60Q1/2603 (EP,US);
G06V10/141 (EP,US);
G06V20/10 (EP,US);
G06V20/56 (EP,US);
B60Q2300/054 (EP,US);
B60Q2300/056 (EP,US);
B60Q2300/112 (EP,US);
B60Q2300/114 (EP,US);
B60Q2300/116 (EP,US);
B60Q2300/122 (EP,US);
B60Q2300/134 (EP,US);
B60Q2300/142 (EP,US);
B60Q2300/144 (EP,US);
B60Q2300/21 (EP,US);
B60Q2300/312 (EP,US);
B60Q2300/314 (EP,US);
B60Q2300/32 (EP,US);
B60Q2300/322 (EP,US);
B60Q2300/331 (EP,US);
B60Q2300/332 (EP,US);
B60Q2300/3321 (EP,US);
B60Q2300/333 (EP,US);
B60Q2300/334 (EP,US);
B60Q2300/337 (EP,US);
B60Q2300/41 (EP,US);
B60Q2300/42 (EP,US);
B60Q2400/30 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2003/07] | H01L27/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/07] | Titre | Allemand: | SYSTEM ZUR STEUERUNG VON AUSSENLICHTERN VON FAHRZEUGEN | [2003/07] | Anglais: | SYSTEM FOR CONTROLLING EXTERIOR VEHICLE LIGHTS | [2003/07] | Français: | SYSTEME DE COMMANDE DES LUMIERES EXTERIEURES D'UN VEHICULE | [2003/07] | Entrée dans la phase régionale | 14.10.2002 | Taxe nationale de base payée | 14.10.2002 | Taxe de recherche payée | 14.10.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.10.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.10.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 14.10.2002 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.10.2002 | Requête en examen déposée [2003/07] | 16.09.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.02.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.03.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.08.2011 | Taxe de délivrance payée | 04.08.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP11009059.4 / EP2420408 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.09.2010 | Opposition(s) | 17.08.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 25.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 28.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 16.11.2011 | BE | 16.11.2011 | CY | 16.11.2011 | DK | 16.11.2011 | FI | 16.11.2011 | TR | 16.11.2011 | GR | 17.02.2012 | ES | 27.02.2012 | PT | 16.03.2012 | IE | 20.03.2012 | LU | 20.03.2012 | CH | 31.03.2012 | LI | 31.03.2012 | MC | 31.03.2012 | [2014/27] |
Précédent [2014/21] | AT | 16.11.2011 | |
BE | 16.11.2011 | ||
CY | 16.11.2011 | ||
DK | 16.11.2011 | ||
FI | 16.11.2011 | ||
TR | 16.11.2011 | ||
GR | 17.02.2012 | ||
ES | 27.02.2012 | ||
PT | 16.03.2012 | ||
IE | 20.03.2012 | ||
CH | 31.03.2012 | ||
LI | 31.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
Précédent [2013/29] | AT | 16.11.2011 | |
BE | 16.11.2011 | ||
CY | 16.11.2011 | ||
DK | 16.11.2011 | ||
FI | 16.11.2011 | ||
GR | 17.02.2012 | ||
ES | 27.02.2012 | ||
PT | 16.03.2012 | ||
IE | 20.03.2012 | ||
CH | 31.03.2012 | ||
LI | 31.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
Précédent [2013/22] | AT | 16.11.2011 | |
BE | 16.11.2011 | ||
CY | 16.11.2011 | ||
DK | 16.11.2011 | ||
GR | 17.02.2012 | ||
ES | 27.02.2012 | ||
PT | 16.03.2012 | ||
IE | 20.03.2012 | ||
CH | 31.03.2012 | ||
LI | 31.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
Précédent [2013/08] | AT | 16.11.2011 | |
BE | 16.11.2011 | ||
CY | 16.11.2011 | ||
DK | 16.11.2011 | ||
GR | 17.02.2012 | ||
PT | 16.03.2012 | ||
IE | 20.03.2012 | ||
CH | 31.03.2012 | ||
LI | 31.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
Précédent [2013/07] | AT | 16.11.2011 | |
BE | 16.11.2011 | ||
CY | 16.11.2011 | ||
DK | 16.11.2011 | ||
GR | 17.02.2012 | ||
PT | 16.03.2012 | ||
CH | 31.03.2012 | ||
LI | 31.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
Précédent [2012/47] | BE | 16.11.2011 | |
CY | 16.11.2011 | ||
DK | 16.11.2011 | ||
GR | 17.02.2012 | ||
PT | 16.03.2012 | ||
MC | 31.03.2012 | ||
Précédent [2012/35] | BE | 16.11.2011 | |
CY | 16.11.2011 | ||
DK | 16.11.2011 | ||
GR | 17.02.2012 | ||
PT | 16.03.2012 | ||
Précédent [2012/28] | BE | 16.11.2011 | |
CY | 16.11.2011 | ||
GR | 17.02.2012 | ||
PT | 16.03.2012 | ||
Précédent [2012/25] | BE | 16.11.2011 | |
GR | 17.02.2012 | ||
PT | 16.03.2012 | ||
Précédent [2012/23] | GR | 17.02.2012 | |
PT | 16.03.2012 | Citations: | Recherche | [X]DE3844364 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1-9 * column 2, line 59 - column 7, line 52; figures 1-8 *; | [A]US5347261 (ADELL ROBERT [US]) [A] 1-9 * column 3, line 35 - column 11, line 62; figures 1-17 *; | [A]WO9735743 (DONNELLY CORP [US]) [A] 1-9 * page 4, line 10 - page 16, line 25; figures 1-12 *; | [A]US5715093 (SCHIERBEEK KENNETH L [US], et al) [A] 1-9 * column 3, line 18 - column 10, line 55; figures 1-9 *; | [A]WO9914943 (GENTEX CORP [US]) [A] 1-9* page 3, line 16 - page 54, line 19; figures 1-12 *; | [A]US5998929 (BECHTEL JON H [US], et al) [A] 1-9 * column 13, line 65 - column 37, line 11; figures 1-11 * | Recherche internationale | [X]US5837994 (STAM JOSEPH SCOTT [US], et al); | [Y]US5877897 (SCHOFIELD KENNETH [US], et al) | par le demandeur | US5471515 | US5711889 | US5837994 | WO9914619 | US5956012 | US5990469 | US6130421 | US6469739 | US20010602919 | US20010491192 |