EP1255406 - DISPOSITIF DE LECTURE DE TRUCAGES DESTINE A UN SUPPORT DE STOCKAGE NUMERIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2002/45] | PROCEDE DE LECTURE DE TRUCAGES DESTINE A UN SUPPORT DE STOCKAGE NUMERIQUE | ||
[2006/32] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.12.2007 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.10.2008 | Changement - demandeur | publié le 19.11.2008 [2008/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [2008/47] |
Précédent [2007/06] | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza-Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | ||
Précédent [2002/45] | Pour tous les Etats désignés Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 1006, Oaza-Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
SENOH, Takanori 1-24-8, Higashinakaburi Hirakata-shi, Osaka 573-0093 / JP | [2002/45] | Mandataire(s) | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | [N/P] |
Précédent [2002/45] | Eisenführ, Speiser & Partner Martinistrasse 24 28195 Bremen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01921806.4 | 11.04.2001 | [2002/45] | WO2001JP03115 | Numéro de priorité, date | JP20000120752 | 21.04.2000 Format original publié: JP 2000120752 | [2002/45] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0182607 | Date: | 01.11.2001 | Langue: | EN | [2001/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1255406 | Date: | 06.11.2002 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.11.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2002/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1255406 | Date: | 07.02.2007 | Langue: | EN | [2007/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 01.11.2001 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.04.2004 | Classification | IPC: | H04N5/93, H04N5/76, H04N5/907, H04N5/783 | [2004/22] | CPC: |
H04N5/783 (EP,US);
G11B27/005 (EP,US);
G11B27/329 (EP,US);
G11B2220/20 (EP,US);
G11B2220/61 (EP,US);
G11B2220/90 (EP,US);
G11B27/105 (EP,US);
G11B27/107 (EP,US);
G11B27/328 (EP,US);
H04N9/8042 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2002/45] | H04N5/93, H04N5/76, H04N5/907 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2006/40] |
Précédent [2002/45] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | TRICKWIEDERGABEVORRICHTUNG FÜR DIGITALES AUFZEICHNUNGSMEDIUM | [2006/32] | Anglais: | TRICK PLAY APPARATUS FOR DIGITAL STORAGE MEDIUM | [2006/32] | Français: | DISPOSITIF DE LECTURE DE TRUCAGES DESTINE A UN SUPPORT DE STOCKAGE NUMERIQUE | [2006/32] |
Précédent [2002/45] | TRICKWIEDERGABEVERFAHREN FÜR DIGITALES AUFZEICHNUNGSMEDIUM | ||
Précédent [2002/45] | TRICK PLAY METHOD FOR DIGITAL STORAGE MEDIUM | ||
Précédent [2002/45] | PROCEDE DE LECTURE DE TRUCAGES DESTINE A UN SUPPORT DE STOCKAGE NUMERIQUE | Entrée dans la phase régionale | 29.12.2001 | Traduction produite | 21.01.2002 | Taxe nationale de base payée | 21.01.2002 | Taxe de recherche payée | 02.05.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.05.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.05.2002 | Requête en examen déposée [2002/45] | 06.09.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.02.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.03.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.06.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.08.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.12.2006 | Taxe de délivrance payée | 20.12.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.11.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US6016381 (TAIRA KAZUHIKO [JP], et al) [A] 1-4,7-9,12,13 * column W *; | [A]EP0644692 (TOSHIBA KK [JP]) [A] 1-4,7-9,12,13 * the whole document * | Recherche internationale | [A]JPH11155130 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [A]JPH11261964 (SHARP KK) |