EP1276394 - SYSTEME D'EXTRUSION A PERMUTATION RAPIDE ET A USAGES MULTIPLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.05.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.09.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, TR | publié le 02.11.2011 [2011/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés WENGER MANUFACTURING, INC. 714 Main Street Sabetha Kansas 66534 / US | [2008/26] |
Précédent [2003/04] | Pour tous les Etats désignés WENGER MANUFACTURING, INC. 714 Main Street Sabetha Kansas 66534 / US | Inventeur(s) | 01 /
WENGER, LaVon, G. 1524 Centennial Drive Sabetha, KS 66534 / US | 02 /
HAUCK, Bobbie, W. 603 Virginia Sabetha, KS 66534 / US | [2003/04] | Mandataire(s) | Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [2003/04] | UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01922810.5 | 28.03.2001 | [2003/04] | WO2001US10004 | Numéro de priorité, date | US20000536893 | 28.03.2000 Format original publié: US 536893 | US20010818484 | 27.03.2001 Format original publié: US 818484 | [2003/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0172150 | Date: | 04.10.2001 | Langue: | EN | [2001/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1276394 | Date: | 22.01.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.10.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1276394 | Date: | 25.06.2008 | Langue: | EN | [2008/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 04.10.2001 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.08.2006 | Classification | IPC: | A23P1/00, B01F7/00, B29C47/00 | [2003/04] | CPC: |
A21C1/003 (EP,US);
B01F33/80 (EP,US);
A23P30/20 (EP,US);
B29B7/726 (EP);
B29B7/728 (EP);
B29B7/7461 (EP);
B29B7/748 (EP);
B29B7/7485 (EP);
B29B7/94 (EP);
B29C48/285 (EP,US);
B29C48/38 (EP,US);
B29B7/42 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/04] | Etats autorisant lextension | AL | 28.10.2002 | LT | 28.10.2002 | LV | 28.10.2002 | MK | 28.10.2002 | RO | 28.10.2002 | SI | 28.10.2002 | Titre | Allemand: | SCHNELL WECHSELBARES EXTRUSIONSSYSTEM FUER VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN | [2003/04] | Anglais: | MULTIPLE PURPOSE QUICK-CHANGEOVER EXTRUSION SYSTEM | [2003/04] | Français: | SYSTEME D'EXTRUSION A PERMUTATION RAPIDE ET A USAGES MULTIPLES | [2003/04] | Entrée dans la phase régionale | 28.10.2002 | Taxe nationale de base payée | 28.10.2002 | Taxe de recherche payée | 28.10.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.10.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.08.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 28.10.2002 | Requête en examen déposée [2003/04] | 26.03.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.07.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.10.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.03.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 05.05.2008 | Taxe de délivrance payée | 05.05.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.03.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/23] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour non accomplissement dactes nécessaires à la délivrance | 05.05.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 05.05.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2003 | 03   M06   Taxe payée le   30.05.2003 | 31.03.2005 | 05   M06   Taxe payée le   21.09.2005 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 25.06.2008 | CY | 25.06.2008 | FI | 25.06.2008 | TR | 25.06.2008 | SE | 25.09.2008 | GR | 26.09.2008 | PT | 25.11.2008 | [2011/43] |
Précédent [2010/47] | AT | 25.06.2008 | |
FI | 25.06.2008 | ||
SE | 25.09.2008 | ||
GR | 26.09.2008 | ||
PT | 25.11.2008 | ||
Précédent [2009/12] | AT | 25.06.2008 | |
FI | 25.06.2008 | ||
SE | 25.09.2008 | ||
PT | 25.11.2008 | ||
Précédent [2009/07] | AT | 25.06.2008 | |
FI | 25.06.2008 | ||
SE | 25.09.2008 | ||
Précédent [2008/49] | AT | 25.06.2008 | |
FI | 25.06.2008 | Citations: | Recherche | [A]JPH04307216 ; | [A]DE2034837 (MEYER SPEZIALMASCH BRUNO) [A] 61-69,78-104 * page 1, lines 1-6 * * page 2, line 23 - page 3, line 18 * * page 4, line 19 - page 5, line 3 ** page 6, line 20 - page 7, line 21; figures 1,2,4; claim 1 *; | [A]EP0507689 (PERRIN ROBERT [FR]) [A] 61-69,78-104 * column 1, line 1 - column 2, line 49; figure 1; claims 1-5 *; | [A]US5165950 (BOEHMER EDWARD W [US], et al) [A] 61-69,78-104 * column 1, lines 7-22 * * column 1, line 65 - column 2, line 41 * * column 4, line 4 - column 6, line 2; figure 1; claim 1 *; | [A]US5402352 (KNIEPMANN MARK R [US], et al) [A] 61-69,78-104 * column 3, line 38 - column 4, line 27 * * column 5, lines 43-55; figure 1; claims 1-12 *; | [A]DE19728624 (PFISTER SYSTEMTECHNIK GMBH [DE]) [A] 61-69,78-104 * column 1, lines 3-35 * * column 1, line 60 - column 2, line 37 * * column 2, line 52 - column 3, line 29; figures 1,2,4; claims 1,3,4 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930317), vol. 017, no. 126, Database accession no. (M - 1381), & JP04307216 A 19921029 (SEKISUI CHEM CO LTD) [A] 61-69,78-104 * abstract * | Recherche internationale | [X]US4752139 (HAUCK BOBBIE W [US]); | [A]US4882105 (VOLK JR JOSEPH A [US]); | [X]US5238385 (JOHNSON ROGER D [US]) |