EP1292689 - EXPRESSION REGULEE DE GENES CHEZ UNE LEVURE ET SES PROCEDES D'UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.05.2004 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.08.2009 | Changement - mandataire | publié le 09.09.2009 [2009/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Anadys Pharmaceuticals, Inc. 610 Lincoln Street Waltham, MA 02451 / US | [2003/12] | Inventeur(s) | 01 /
BRADLEY, John, D. 11426 Daykin Drive St. Louis, MO 63146 / US | 02 /
THOMPSON, Craig, M. 15 College Avenue Arlington, MA 02474 / US | 03 /
MOORE, Jeffrey, B. 20 Chappel Street, Apartment A307 Brookline, MA 02446 / US | 04 /
WOBBE, Richard, C. 57 Spring Street Lexington, MA 02421 / US | 05 /
BAILEY, David, A. 68 Hobart Street, Apartment 2 Brighton, MA 01235 / US | [2003/12] | Mandataire(s) | Breesé, Pierre Novagraaf Technologies 122, rue Edouard Vaillant 92593 Levallois-Perret Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2009/37] | Breese, Pierre NOVAGRAAF IP 122, rue Edouard Vaillant 92593 Levallois-Perret Cedex / FR | ||
Précédent [2003/12] | Breesé, Pierre BREESE - MAJEROWICZ, 3, avenue de l'Opéra 75001 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 01939170.5 | 18.05.2001 | [2003/12] | WO2001US16271 | Numéro de priorité, date | US20000573322 | 18.05.2000 Format original publié: US 573322 | [2003/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0202784 | Date: | 10.01.2002 | Langue: | EN | [2002/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1292689 | Date: | 19.03.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.01.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 10.01.2002 | Classification | IPC: | C12N15/74, C12Q1/68 | [2003/12] | CPC: |
C07K14/395 (EP,US);
C12N15/81 (EP,US);
C12Q1/18 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/12] | Titre | Allemand: | REGULIERTE GENEXPRESSION IN HEFE UND METHODEN ZUR VERWENDUNG | [2003/12] | Anglais: | REGULATED GENE EXPRESSION IN YEAST AND METHODS OF USE | [2003/12] | Français: | EXPRESSION REGULEE DE GENES CHEZ UNE LEVURE ET SES PROCEDES D'UTILISATION | [2003/12] | Entrée dans la phase régionale | 13.11.2002 | Taxe nationale de base payée | 13.11.2002 | Taxe de recherche payée | 13.11.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.11.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 04.12.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 13.11.2002 | Requête en examen déposée [2003/12] | 02.12.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/26] | 21.01.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/26] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2003 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US6004779 (BRADLEY JOHN D [US], et al) |