EP1297264 - PINCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.07.2006 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 07.01.2009 [2009/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pointflame Limited Windsor House Barnett Way Barnwood Gloucestershire GL4 3RT / GB | [2006/05] |
Précédent [2005/35] | Pour tous les Etats désignés Pointflame Limited Group House, Bowling Hill Business Park, Quarry Road Chipping Sodbury Bristol BS37 6JL / GB | ||
Précédent [2003/14] | Pour tous les Etats désignés Pointflame Limited Group House, Bowling Hill Business Park, Quarry Road Chipping Sodbury, Bristol BS37 6JL / GB | Inventeur(s) | 01 /
ELLWOOD, Simon Maddockland Amberley Stroud Glos. GL5 5AF / GB | [2003/14] | Mandataire(s) | Giles, Ashley Simon Haseltine Lake LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | [N/P] |
Précédent [2003/14] | Giles, Ashley Simon Haseltine Lake & Co., Imperial House, 15-19 Kingsway London WC2B 6UD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01943637.7 | 25.06.2001 | [2003/14] | WO2001GB02837 | Numéro de priorité, date | GB20000015860 | 28.06.2000 Format original publié: GB 0015860 | [2003/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0201083 | Date: | 03.01.2002 | Langue: | EN | [2002/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1297264 | Date: | 02.04.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.01.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1297264 | Date: | 31.08.2005 | Langue: | EN | [2005/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.01.2002 | Classification | IPC: | F16B2/22, F16B2/10 | [2003/14] | CPC: |
F16B2/20 (EP,US);
F16B2/10 (EP,US);
Y10T24/3433 (EP,US);
Y10T24/3437 (EP,US);
Y10T24/3443 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/14] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KLAMMER | [2003/14] | Anglais: | CLIP | [2003/14] | Français: | PINCE | [2003/14] | Entrée dans la phase régionale | 20.01.2003 | Taxe nationale de base payée | 20.01.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.01.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.01.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 16.12.2002 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.01.2003 | Requête en examen déposée [2003/14] | 27.02.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.06.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.03.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 04.05.2005 | Taxe de délivrance payée | 04.05.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.06.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/32] | Requête en poursuite de la procédure de: | 28.04.2005 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 04.05.2005 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 19.05.2005 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.06.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Licence(s) | ID: | 01 00/exclusive | Pour: | AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR | Licencié: | Altrax Group Limited Group House, Bowling Hill Business Park Chipping Sodbury, Bristol, South Gloucestershire B / GB | Date: | 19.05.2003 | [2005/35] |
Précédent [2003/46] | ID: | 01 00/exclusive | |
Pour: | tous les Etats dsignés | ||
Licencié: | Altrax Group Limited Group House, Bowling Hill Business Park Chipping Sodbury, Bristol, South Gloucestershire BS17 6JL / GB | ||
Date: | 19.05.2003 | ||
[2005/35] | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 31.08.2005 | BE | 31.08.2005 | CH | 31.08.2005 | CY | 31.08.2005 | FI | 31.08.2005 | LI | 31.08.2005 | TR | 31.08.2005 | DK | 30.11.2005 | GR | 30.11.2005 | SE | 30.11.2005 | [2009/02] |
Précédent [2008/37] | AT | 31.08.2005 | |
BE | 31.08.2005 | ||
CH | 31.08.2005 | ||
FI | 31.08.2005 | ||
LI | 31.08.2005 | ||
TR | 31.08.2005 | ||
DK | 30.11.2005 | ||
GR | 30.11.2005 | ||
SE | 30.11.2005 | ||
Précédent [2006/26] | AT | 31.08.2005 | |
BE | 31.08.2005 | ||
CH | 31.08.2005 | ||
FI | 31.08.2005 | ||
LI | 31.08.2005 | ||
DK | 30.11.2005 | ||
GR | 30.11.2005 | ||
SE | 30.11.2005 | ||
Précédent [2006/25] | AT | 31.08.2005 | |
BE | 31.08.2005 | ||
CH | 31.08.2005 | ||
FI | 31.08.2005 | ||
LI | 31.08.2005 | ||
GR | 30.11.2005 | ||
SE | 30.11.2005 | ||
Précédent [2006/14] | AT | 31.08.2005 | |
CH | 31.08.2005 | ||
FI | 31.08.2005 | ||
LI | 31.08.2005 | ||
GR | 30.11.2005 | ||
SE | 30.11.2005 | ||
Précédent [2006/13] | AT | 31.08.2005 | |
FI | 31.08.2005 | ||
SE | 30.11.2005 | Cité dans | Recherche internationale | [X]BE539191 (LAMINOIRS DE L'ESCAUT) [X] 1,3-6,9 * figure 1; claims 1,2 *; | [X]GB676087 (TINNERMAN PRODUCTS INC) [X] 1,3-6 * page 2, line 74 - page 3, line 1; figures 1-4 *; | [X]FR2630955 (BOULEY JEAN CLAUDE [FR]) [X] 1,2,9* page 3, line 11 - page 4, line 18; figures 1-3 *; | [X]US5214825 (HIRZEL SUZY C [US]) [X] 1,3-5 * abstract *; | [X]WO9419561 (BELTRAMI PIETRO ANTONIO [IT]) [X] 1,3-6,9 * page 8, line 3 - line 26 * * page 10, line 5 - line 13 * * page 10, line 24 - page 11, line 1; figures 1,2,5,7-9 *; | [X]US5964356 (GAREAU DAVID [CA], et al) [X] 1,3,4,9,16 * column 3, line 36 - column 4, line 25; figures 1-5 * |