20.08.2010 |
Demande réputée retirée |
publié le 22.09.2010 [2010/38] |
30.07.2010 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
25.06.2010 |
Changement - demandeur |
publié le 28.07.2010 [2010/30] |
27.04.2010 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
13.11.2009 |
Premier rapport d'examen |
|
10.11.2009 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
02.10.2009 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 04.11.2009 [2009/45] |
07.07.2009 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
16.01.2009 |
Changement - demandeur |
publié le 18.02.2009 [2009/08] |
08.07.2008 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
10.07.2007 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
05.07.2006 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.07.2005 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
17.12.2004 |
Annulation: taxe annuelle payée |
|
17.12.2004 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.07.2004 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
14.03.2003 |
Changement - inventeur |
publié le 02.05.2003 [2003/18] |
07.02.2003 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 26.03.2003 [2003/13] |
07.02.2003 |
Requête en examen présentée |
publié le 26.03.2003 [2003/13] |
28.01.2003 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
28.01.2003 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
|
28.01.2003 |
Taxe annuelle |
|
22.01.2003 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
24.05.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
21.02.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
08.08.2001 |
Données PCT avant la publication européenne |
|