EP1284948 - PROCEDE DE PRODUCTION D'ALCOOLS C 3-C 20 SATURES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.06.2007 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.09.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 14.10.2009 [2009/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [2008/31] |
Précédent [2006/32] | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft 67056 Ludwigshafen / DE | ||
Précédent [2003/09] | Pour tous les Etats désignés BASF AKTIENGESELLSCHAFT 67056 Ludwigshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
HOFFMANN, Herwig Knietschstrasse 21 67227 Frankenthal / DE | 02 /
RÖPER, Michael Pegauer Strasse 10 67157 Wachenheim / DE | 03 /
BLANKERTZ, Heinrich-Josef Im Elster 18 67147 Forst / DE | 04 /
STROHMEYER, Max Woogstrasse 41 67117 Limburgerhof / DE | 05 /
WALZ, Helmut Osloer Weg 18 67069 Ludwigshafen / DE | 06 /
ZINKE-ALLMANG, Helmut Mittelberg 4 67098 Bad Dürkheim / DE | [2003/09] | Mandataire(s) | Kinzebach, Werner, et al Reitstötter, Kinzebach & Partner Patentanwälte Sternwartstrasse 4 81679 München / DE | [N/P] |
Précédent [2003/09] | Kinzebach, Werner, Dr., et al Patent Attorneys, Reitstötter, Kinzebach & Partner, Sternwartstrasse 4 81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01949347.7 | 17.05.2001 | [2003/09] | WO2001EP05676 | Numéro de priorité, date | DE2000124542 | 18.05.2000 Format original publié: DE 10024542 | [2003/09] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0187809 | Date: | 22.11.2001 | Langue: | DE | [2001/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1284948 | Date: | 26.02.2003 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 22.11.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1284948 | Date: | 09.08.2006 | Langue: | DE | [2006/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 22.11.2001 | Classification | IPC: | C07C29/141, C07C31/02 | [2003/09] | CPC: |
C07C29/141 (EP,KR,US)
| C-Set: |
C07C29/141, C07C31/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/09] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON GESÄTTIGTEN C 3-C 20-ALKOHOLEN | [2003/09] | Anglais: | METHOD OF PRODUCING SATURATED C 3-C 20 ALCOHOLS | [2003/09] | Français: | PROCEDE DE PRODUCTION D'ALCOOLS C 3-C 20 SATURES | [2003/09] | Entrée dans la phase régionale | 15.11.2002 | Taxe nationale de base payée | 15.11.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.11.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.12.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 15.11.2002 | Requête en examen déposée [2003/09] | 25.05.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.06.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.02.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.06.2006 | Taxe de délivrance payée | 19.06.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 10.05.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 09.08.2006 | IE | 09.08.2006 | TR | 09.08.2006 | DK | 09.11.2006 | GR | 10.11.2006 | PT | 09.01.2007 | [2009/42] |
Précédent [2009/37] | CY | 09.08.2006 | |
IE | 09.08.2006 | ||
DK | 09.11.2006 | ||
GR | 10.11.2006 | ||
PT | 09.01.2007 | ||
Précédent [2008/20] | IE | 09.08.2006 | |
DK | 09.11.2006 | ||
GR | 10.11.2006 | ||
PT | 09.01.2007 | ||
Précédent [2008/04] | IE | 09.08.2006 | |
DK | 09.11.2006 | ||
PT | 09.01.2007 | ||
Précédent [2007/36] | IE | 09.08.2006 | |
IT | 09.08.2006 | ||
DK | 09.11.2006 | ||
PT | 09.01.2007 | ||
Précédent [2007/26] | IE | 09.08.2006 | |
DK | 09.11.2006 | ||
PT | 09.01.2007 | ||
Précédent [2007/25] | IE | 09.08.2006 | |
DK | 09.11.2006 | ||
Précédent [2007/22] | DK | 09.11.2006 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]EP0004122 (STAMICARBON [NL]) [Y] 1-6 * example -; claim - *; | [XY]GB2097390 (HYDROCARBON RESEARCH INC) [X] 1-6 * example -; claim - * [Y] 1-6; | [X]WO9931035 (BASF AG [DE], et al) [X] 1-6 * page 2, line 1 - line 10 ** page 6, line 44 - page 7, line 4; example -; claim - * |