13.11.2009 |
Changement - mandataire |
publié le 16.12.2009 [2009/51] |
05.10.2007 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 07.11.2007 [2007/45] |
03.08.2007 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.09.2007 [2007/36] |
20.10.2006 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 22.11.2006 [2006/47] |
28.10.2005 |
Délivrance (prévue) |
publié le 14.12.2005 [2005/50] |
13.10.2005 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
13.10.2005 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
05.08.2005 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
03.06.2005 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
24.09.2004 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
13.08.2004 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
06.08.2004 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
15.06.2004 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
09.04.2004 |
Changement - Etats désignés |
publié le 26.05.2004 [2004/22] |
13.02.2004 |
Premier rapport d'examen |
|
07.02.2004 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
08.08.2003 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
23.05.2003 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
|
28.02.2003 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 16.04.2003 [2003/16] |
28.02.2003 |
Requête en examen présentée |
publié le 16.04.2003 [2003/16] |
20.02.2003 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
20.02.2003 |
Modification par le demandeur |
|
07.02.2003 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
26.06.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
26.04.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
21.02.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
31.01.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
29.08.2001 |
Données PCT avant la publication européenne |
|