EP1301222 - IMPLANT OSSEUX ET SON PROCEDE DE FABRICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.10.2006 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2009 | Changement - mandataire | publié le 16.12.2009 [2009/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Osteotech, Inc. 51 James Way Eatontown, NJ 07724 / US | [2005/50] |
Précédent [2003/16] | Pour tous les Etats désignés Osteotech, Inc. 51 James Way Eatontown, NJ 07724 / US | Inventeur(s) | 01 /
EDWARDS, Jean, T. 9 Andsley Road Hillsborough, NJ 08844 / US | 02 /
SCARBOROUGH, Nelson, L. 430 River Road Andover, MA 01810 / US | 03 /
MANRIQUE, Albert 8 Winthrop Drive Manalapan, NJ 07726 / US | 04 /
BODEN, Scott, D. 2842 Cravey Drive Atlanta, GA 30033 / US | [2003/16] | Mandataire(s) | Zinnecker, Armin Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/51] | Zinnecker, Armin Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte - Patentanwälte Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | ||
Précédent [2003/16] | Zinnecker, Armin, Dipl.-Ing. Lorenz-Seidler-Gossel, Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01953563.2 | 19.07.2001 | [2003/16] | WO2001US22853 | Numéro de priorité, date | US20000219198P | 19.07.2000 Format original publié: US 219198 P | [2003/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0205750 | Date: | 24.01.2002 | Langue: | EN | [2002/04] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1301222 | Date: | 16.04.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.01.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1301222 | Date: | 14.12.2005 | Langue: | EN | [2005/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.06.2002 | Classification | IPC: | A61L27/36, A61L31/00, A61F2/28, A61F2/44 | [2003/16] | CPC: |
A61L27/3683 (EP);
A61L27/36 (KR);
A61F2/28 (EP);
A61F2/4455 (EP);
A61L27/3608 (EP);
A61L27/365 (EP);
A61L31/005 (EP);
A61B17/866 (EP);
A61F2/3094 (EP);
A61F2/446 (EP);
A61F2002/2817 (EP);
A61F2002/30059 (EP);
A61F2002/30113 (EP);
A61F2002/30153 (EP);
A61F2002/30156 (EP);
A61F2002/30205 (EP);
A61F2002/30224 (EP);
A61F2002/30225 (EP);
A61F2002/30261 (EP);
A61F2002/3085 (EP);
A61F2002/30957 (EP);
A61F2002/4649 (EP);
A61F2230/0006 (EP);
A61F2230/0019 (EP);
A61F2230/0023 (EP);
A61F2230/0067 (EP);
A61F2230/0069 (EP);
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, TR [2004/22] |
Précédent [2003/16] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | OSTEOIMPLANTAT UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG | [2003/16] | Anglais: | OSTEOIMPLANT AND METHOD OF MAKING SAME | [2003/16] | Français: | IMPLANT OSSEUX ET SON PROCEDE DE FABRICATION | [2003/16] | Entrée dans la phase régionale | 28.01.2003 | Taxe nationale de base payée | 28.01.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.01.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.02.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 28.01.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.01.2003 | Requête en examen déposée [2003/16] | 11.02.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 21.09.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.06.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.10.2005 | Taxe de délivrance payée | 05.10.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.09.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.07.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | supprimé | [2007/45] |
Précédent [2007/36] | IT | 14.12.2005 | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO9725941 (OSTEOTECH INC [US], et al) [X] 1-34 * page 3, line 2 - line 15 * * page 6, line 15 - line 18 * * page 6, line 23 - page 7, line 20 * * page 14, line 1 - line 2 *; | [DX]US5507813 (DOWD MICHAEL [US], et al) [DX] 1-34 * column 1, line 44 - line 56 * * column 2, line 1 - line 8 * * column 3, line 12 - line 25 *; | [X]WO9939757 (OSTEOTECH INC [US]) [X] 1-34 * page 3, line 14 - line 22 * * page 4, line 17 - line 22 * * page 9, line 4 - line 25 *; | [DPA]WO0050102 (OSTEOTECH INC [US]) [DPA] 1-34 * page 9, line 10 - line 16 * * page 14, line 10 - line 15 * * examples 1-12 * * claims 1-8 * |