25.02.2011 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.03.2011 [2011/13] |
13.08.2010 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.09.2010 [2010/37] |
09.07.2010 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.08.2010 [2010/32] |
12.02.2010 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.03.2010 [2010/11] |
28.08.2009 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.09.2009 [2009/40] |
17.07.2009 |
Révocation du brevet |
publié le 19.08.2009 [2009/34] |
10.07.2009 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.08.2009 [2009/33] |
19.06.2009 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.07.2009 [2009/30] |
01.05.2009 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.06.2009 [2009/23] |
03.04.2009 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.05.2009 [2009/19] |
01.04.2009 |
Nouvelle entrée: envoi de la notification relative à la révocation du brevet |
|
20.02.2009 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.03.2009 [2009/13] |
09.01.2009 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.02.2009 [2009/07] |
12.12.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.01.2009 [2009/03] |
12.11.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.12.2008 [2008/49] |
03.10.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.11.2008 [2008/45] |
05.08.2008 |
Nouvelle entrée: notification d'une opposition et requête en observations + délai |
|
25.07.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.08.2008 [2008/35] |
11.07.2008 |
Opposition formée |
publié le 13.08.2008 [2008/33] |
23.05.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.06.2008 [2008/26] |
09.05.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.06.2008 [2008/24] |
02.05.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.06.2008 [2008/23] |
31.08.2007 |
Délivrance (prévue) |
publié le 03.10.2007 [2007/40] |
10.07.2007 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
10.07.2007 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
13.06.2007 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
01.06.2007 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
05.05.2006 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
24.03.2005 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
11.05.2004 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
23.05.2003 |
Taxe annuelle |
|
17.01.2003 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 05.03.2003 [2003/10] |
17.01.2003 |
Requête en examen présentée |
publié le 05.03.2003 [2003/10] |
14.10.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
09.10.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
15.03.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
21.02.2002 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
26.09.2001 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
|
12.09.2001 |
Données PCT avant la publication européenne |
|