Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP2003534934 | Dossier mondial
| 25.11.2003 | A | Numéro de priorité | | Date | DE10027945 | | 08.06.2000 | DE0102121 | | 06.06.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP1286802 | Dossier mondial
| 03.10.2007 | B1 | EP1286802 | | 05.03.2003 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE10027945 | | 08.06.2000 | DE0102121 | | 06.06.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | BR0111384 | | 13.05.2003 | A | Numéro de priorité | | Date | DE10027945 | | 08.06.2000 | DE0102121 | | 06.06.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | DE50113084D1 | | 15.11.2007 | D1 | Numéro de priorité | | Date | DE10027945 | | 08.06.2000 | DE50113084 | | 06.06.2001 | DE0102121 | | 06.06.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | HU223871 | | 28.02.2005 | B1 | HUP0302774 | | 29.12.2003 | A2 | Numéro de priorité | | Date | DE10027945 | | 08.06.2000 | DE0102121 | | 06.06.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | MXPA02011898 | | 22.04.2003 | A | Numéro de priorité | | Date | DE10027945 | | 08.06.2000 | DE0102121 | | 06.06.2001 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US6805520 | | 19.10.2004 | B2 | US2003143045 | | 31.07.2003 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE10027945 | | 08.06.2000 | DE0102121 | | 06.06.2001 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO0194065 | Dossier mondial
| 13.12.2001 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE10027945 | | 08.06.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | ATE374664T | | 15.10.2007 | T1 | Numéro de priorité | | Date | DE10027945 | | 08.06.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | CZ297237 | | 11.10.2006 | B6 | CZ20023728 | | 16.06.2004 | A3 | Numéro de priorité | | Date | DE10027945 | | 08.06.2000 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | DE10027945 | | 10.01.2002 | A1 | Numéro de priorité | | Date | DE10027945 | | 08.06.2000 |