EP1286802 - FRAISE TROIS TAILLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 17.07.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.02.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 30.03.2011 [2011/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Widia GmbH Münchener Strasse 90 45145 Essen / DE | [2003/10] | Inventeur(s) | 01 /
GESELL, Reinold Petersdorf 20 91629 Weihenzell / DE | 02 /
BÄR, Jürgen An der Waldlust 4 90765 Fürth / DE | [2003/10] | Mandataire(s) | Vomberg, Friedhelm RGTH Patentanwälte PartGmbB Kaiserswerther Straße 215 40474 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2003/10] | Vomberg, Friedhelm, Dipl.-Phys. Schulstrasse 8 42653 Solingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01955206.6 | 06.06.2001 | [2003/10] | WO2001DE02121 | Numéro de priorité, date | DE20001027945 | 08.06.2000 Format original publié: DE 10027945 | [2003/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0194065 | Date: | 13.12.2001 | Langue: | DE | [2001/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1286802 | Date: | 05.03.2003 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 13.12.2001, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1286802 | Date: | 03.10.2007 | Langue: | DE | [2007/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.12.2001 | Classification | IPC: | B23C5/08, B23C3/06 | [2003/10] | CPC: |
B23C5/08 (EP,US);
B23C3/06 (EP,US);
B23C2200/367 (EP,US);
Y10T407/191 (EP,US);
Y10T407/23 (EP,US);
Y10T407/235 (EP,US);
Y10T409/30 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/10] | Titre | Allemand: | SCHEIBENFRÄSER | [2003/10] | Anglais: | SIDE-MILLING CUTTER | [2003/10] | Français: | FRAISE TROIS TAILLES | [2003/10] | Entrée dans la phase régionale | 27.09.2002 | Taxe nationale de base payée | 27.09.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.09.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.12.2001 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 27.09.2002 | Requête en examen déposée [2003/10] | 20.06.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.06.2007 | Taxe de délivrance payée | 30.06.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
03.07.2008
10.07.2008
ADMISSIBLE Sandvik Intellectual Property AB 811 81 Sandviken / SE Mandataire de l'opposant Lieke, Winfried, et al, et al WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB Kaiser-Friedrich-Ring 98 65185 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Précédent [2008/33] | |||
Opposant(s) | 01
03.07.2008
10.07.2008
ADMISSIBLE Sandvik Intellectual Property AB 811 81 Sandviken / SE Mandataire de l'opposant Lieke, Winfried, et al, et al Weber, Seiffert, Lieke, Taunusstrasse 5a 65183 Wiesbaden / DE | 07.08.2008 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 06.04.2009 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 16.04.2009 | Effet juridique de la révocation du brevet [2009/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.05.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.04.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 03.10.2007 | DK | 03.10.2007 | FI | 03.10.2007 | GB | 03.10.2007 | IE | 03.10.2007 | NL | 03.10.2007 | TR | 03.10.2007 | SE | 03.01.2008 | GR | 04.01.2008 | ES | 14.01.2008 | PT | 03.03.2008 | AT | 06.06.2008 | LU | 06.06.2008 | BE | 30.06.2008 | CH | 30.06.2008 | IT | 30.06.2008 | LI | 30.06.2008 | MC | 30.06.2008 | FR | 04.07.2008 | DE | 01.01.2009 | [2011/13] |
Précédent [2010/37] | CY | 03.10.2007 | |
DK | 03.10.2007 | ||
FI | 03.10.2007 | ||
GB | 03.10.2007 | ||
IE | 03.10.2007 | ||
NL | 03.10.2007 | ||
TR | 03.10.2007 | ||
SE | 03.01.2008 | ||
GR | 04.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
AT | 06.06.2008 | ||
LU | 06.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
FR | 04.07.2008 | ||
DE | 01.01.2009 | ||
Précédent [2010/32] | CY | 03.10.2007 | |
DK | 03.10.2007 | ||
FI | 03.10.2007 | ||
GB | 03.10.2007 | ||
IE | 03.10.2007 | ||
NL | 03.10.2007 | ||
SE | 03.01.2008 | ||
GR | 04.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
AT | 06.06.2008 | ||
LU | 06.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
FR | 04.07.2008 | ||
DE | 01.01.2009 | ||
Précédent [2010/11] | CY | 03.10.2007 | |
DK | 03.10.2007 | ||
FI | 03.10.2007 | ||
GB | 03.10.2007 | ||
IE | 03.10.2007 | ||
NL | 03.10.2007 | ||
SE | 03.01.2008 | ||
GR | 04.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
AT | 06.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
FR | 04.07.2008 | ||
DE | 01.01.2009 | ||
Précédent [2009/40] | CY | 03.10.2007 | |
DK | 03.10.2007 | ||
GB | 03.10.2007 | ||
IE | 03.10.2007 | ||
NL | 03.10.2007 | ||
SE | 03.01.2008 | ||
GR | 04.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
AT | 06.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
FR | 04.07.2008 | ||
DE | 01.01.2009 | ||
Précédent [2009/33] | CY | 03.10.2007 | |
DK | 03.10.2007 | ||
GB | 03.10.2007 | ||
IE | 03.10.2007 | ||
NL | 03.10.2007 | ||
SE | 03.01.2008 | ||
GR | 04.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
FR | 04.07.2008 | ||
DE | 01.01.2009 | ||
Précédent [2009/30] | DK | 03.10.2007 | |
GB | 03.10.2007 | ||
IE | 03.10.2007 | ||
NL | 03.10.2007 | ||
SE | 03.01.2008 | ||
GR | 04.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
FR | 04.07.2008 | ||
DE | 01.01.2009 | ||
Précédent [2009/23] | DK | 03.10.2007 | |
GB | 03.10.2007 | ||
IE | 03.10.2007 | ||
NL | 03.10.2007 | ||
SE | 03.01.2008 | ||
GR | 04.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
FR | 04.07.2008 | ||
DE | 01.01.2009 | ||
Précédent [2009/19] | DK | 03.10.2007 | |
GB | 03.10.2007 | ||
IE | 03.10.2007 | ||
NL | 03.10.2007 | ||
SE | 03.01.2008 | ||
GR | 04.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
FR | 04.07.2008 | ||
Précédent [2009/13] | DK | 03.10.2007 | |
GB | 03.10.2007 | ||
IE | 03.10.2007 | ||
NL | 03.10.2007 | ||
SE | 03.01.2008 | ||
GR | 04.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
FR | 04.07.2008 | ||
Précédent [2009/07] | DK | 03.10.2007 | |
GB | 03.10.2007 | ||
IE | 03.10.2007 | ||
NL | 03.10.2007 | ||
SE | 03.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
FR | 04.07.2008 | ||
Précédent [2009/03] | DK | 03.10.2007 | |
GB | 03.10.2007 | ||
IE | 03.10.2007 | ||
NL | 03.10.2007 | ||
SE | 03.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
FR | 04.07.2008 | ||
Précédent [2008/49] | DK | 03.10.2007 | |
IE | 03.10.2007 | ||
NL | 03.10.2007 | ||
SE | 03.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
FR | 04.07.2008 | ||
Précédent [2008/45] | DK | 03.10.2007 | |
IE | 03.10.2007 | ||
NL | 03.10.2007 | ||
SE | 03.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
Précédent [2008/35] | DK | 03.10.2007 | |
NL | 03.10.2007 | ||
SE | 03.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
Précédent [2008/24] | NL | 03.10.2007 | |
SE | 03.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | ||
PT | 03.03.2008 | ||
Précédent [2008/23] | NL | 03.10.2007 | |
SE | 03.01.2008 | ||
ES | 14.01.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE19743971 (WIDIA GMBH [DE]) [A] 1,3* column 3, line 54 - column 4, line 23; figures 3,4,6 * |