EP1307640 - PROCEDE DE FONCTIONNEMENT D'UN CATALYSEUR ACCUMULATEUR D'OXYDES D'AZOTE (NOX) [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.04.2007 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.03.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FR | publié le 15.04.2009 [2009/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2006/24] |
Précédent [2003/19] | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
SCHNAIBEL, Eberhard Hochstetterstrasse 1/5 71282 Hemmingen / DE | 02 /
WINKLER, Klaus Aichinger Strasse 44/1 71277 Rutesheim / DE | [2003/19] | Numéro de la demande, date de dépôt | 01956311.3 | 11.07.2001 | [2003/19] | WO2001DE02595 | Numéro de priorité, date | DE2000136406 | 26.07.2000 Format original publié: DE 10036406 | [2003/19] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0208584 | Date: | 31.01.2002 | Langue: | DE | [2002/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1307640 | Date: | 07.05.2003 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 31.01.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1307640 | Date: | 14.06.2006 | Langue: | DE | [2006/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.01.2002 | Classification | IPC: | F01N9/00, F02D41/02 | [2003/19] | CPC: |
F01N3/208 (EP,US);
F01N3/0842 (EP,US);
F02D41/0275 (EP,US);
F02D41/146 (EP,US);
F02D41/2474 (EP,US);
F01N2560/025 (EP,US);
F01N2560/026 (EP,US);
F01N2610/02 (EP,US);
F01N2900/0418 (EP,US);
F02D41/1454 (EP,US);
F02D41/3029 (EP,US);
Y02A50/20 (EP,US);
Y02T10/12 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, IT [2004/21] |
Précédent [2003/19] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES STICKOXID (NOx)-SPEICHERKATALYSATORS | [2003/19] | Anglais: | METHOD FOR OPERATING A NITROGEN OXIDE (NOX) STORAGE CATALYST | [2003/19] | Français: | PROCEDE DE FONCTIONNEMENT D'UN CATALYSEUR ACCUMULATEUR D'OXYDES D'AZOTE (NOX) | [2003/19] | Entrée dans la phase régionale | 26.02.2003 | Taxe nationale de base payée | 26.02.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.02.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.01.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 26.02.2003 | Requête en examen déposée [2003/19] | 26.08.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.11.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.12.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.04.2006 | Taxe de délivrance payée | 18.04.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.03.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 31.07.2006 | DE | 01.02.2007 | [2009/16] |
Précédent [2007/45] | DE | 01.02.2007 | |
Précédent [2007/36] | IT | 14.06.2006 | |
DE | 01.02.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [DA]EP0560991 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [DA] 1,10,11* claim 26 *; | [X]EP0733786 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1,2,4,9-11 * claims 6,10 * * figures 1,5,7 *; | [X]EP0735250 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1,2,4,9-11 * claim 19 * * figures 1,5 *; | [X]EP0867604 (FORD GLOBAL TECH INC [US]) [X] 1,10,11 * page 3, line 36 - page 5, line 40 * * figure 5 * | par le demandeur | DE2444334 | EP0560991 | DE19801625 |