EP1316042 - SYSTEME ET PROCEDE DE PARTAGE DE BOUTEILLES DE VIN [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 22.02.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.02.2008 | Rejet de la demande | publié le 26.03.2008 [2008/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Shapiro, Ehud 1965 Broadway PH1D New York, NY 10023 / US | [2003/23] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2003/23] | Mandataire(s) | Hofmann, Harald Sonnenberg Fortmann Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 08 65 80068 München / DE | [N/P] |
Précédent [2003/23] | Hofmann, Harald Sonnenberg Fortmann, Postfach 33 08 65 80068 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01957122.3 | 11.07.2001 | [2003/23] | WO2001US21792 | Numéro de priorité, date | US20000217029P | 11.07.2000 Format original publié: US 217029 P | [2003/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0205191 | Date: | 17.01.2002 | Langue: | EN | [2002/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1316042 | Date: | 04.06.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.01.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 17.01.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.12.2004 | Classification | IPC: | G06F17/60 | [2003/23] | CPC: |
G06Q30/06 (EP,US);
G06Q10/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/23] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUM GEMEINSAMEN NUTZEN VON WEINFLASCHEN | [2003/23] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR SHARING BOTTLES OF WINE | [2003/23] | Français: | SYSTEME ET PROCEDE DE PARTAGE DE BOUTEILLES DE VIN | [2003/23] | Entrée dans la phase régionale | 03.02.2003 | Taxe nationale de base payée | 03.02.2003 | Taxe de recherche payée | 03.02.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.02.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.02.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 03.02.2003 | Requête en examen déposée [2003/23] | 21.10.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.02.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.10.2007 | Date des procédures orales | 12.11.2007 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2008/13] | 12.11.2007 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 22.11.2007 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2008/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.07.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2004 | 04   M06   Taxe payée le   04.10.2004 | 31.07.2005 | 05   M06   Taxe payée le   03.08.2005 | 31.07.2007 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO9906935 (MONKS ROBERT A G [US], et al) [X] 1-29 * figure 21 * | Recherche internationale | [Y]US5918213 (BERNARD WARREN E [US], et al); | [A]US6052667 (WALKER JAY S [US], et al); | [A]US6208976 (KINEBUCHI TADASHI [JP], et al); | [Y]US4756436 (MORITA YOSHIKAZU [JP], et al) |