EP1310071 - PROCEDE ET DISPOSITIF POUR LA DETECTION ET LA COMPENSATION DE PERTES NUMERIQUES DANS UN RESEAU DE COMMUNICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.02.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.02.2008 | Demande réputée retirée | publié le 26.03.2008 [2008/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Freescale Semiconductor, Inc. 6501 William Cannon Drive West Austin, TX 78735 / US | [N/P] |
Précédent [2004/50] | Pour tous les Etats désignés Freescale Semiconductor, Inc. 6501 William Cannon Drive West Austin, Texas 78735 / US | ||
Précédent [2003/20] | Pour tous les Etats désignés MOTOROLA, INC. 1303 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196 / US | Inventeur(s) | 01 /
TAN, Lijun Daniel 3566 Copernicus Drive Mississauga, Ontario L5B 3L2 / CA | [2003/33] |
Précédent [2003/20] | 01 /
TAN, Lijun Daniel 3400 Riverspray Circle, Apartment 819 Mississauga, Ontario L4Y 3M5 / CA | Mandataire(s) | Wharmby, Martin Angus Freescale Semiconductor Inc. c/o Impetus IP Limited Grove House Lutyens Close Basingstoke, Hampshire RG24 8AG / GB | [N/P] |
Précédent [2004/27] | Wharmby, Martin Angus Freescale Semiconductor Inc. c/o Impetus IP Limited Grove House Lutyens Close Basingstoke, Hampshire RG24 8AG / GB | ||
Précédent [2003/20] | McCormack, Derek James, et al Motorola, European Intellectual Property Section, Law Department, Midpoint, Alencon Link Basingstoke, Hampshire RG21 7PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01959378.9 | 01.08.2001 | [2003/20] | WO2001US24064 | Numéro de priorité, date | US20000632890 | 07.08.2000 Format original publié: US 632890 | [2003/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0213475 | Date: | 14.02.2002 | Langue: | EN | [2002/07] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1310071 | Date: | 14.05.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.02.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.07.2002 | Classification | IPC: | H04L25/49 | [2003/20] | CPC: |
H04L25/4927 (EP,US);
H04L25/49 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [2004/21] |
Précédent [2003/20] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ERZEUGUNG EINER TRAININGSFOLGE FÜR PCM-MODEMS | [2003/20] | Anglais: | GENERATION OF A TRAINING SEQUENCE FOR PCM MODEMS | [2003/20] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR LA DETECTION ET LA COMPENSATION DE PERTES NUMERIQUES DANS UN RESEAU DE COMMUNICATION | [2003/20] | Entrée dans la phase régionale | 07.03.2003 | Taxe nationale de base payée | 07.03.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.03.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.01.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 07.03.2003 | Requête en examen déposée [2003/20] | 20.07.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.11.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.05.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.10.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/13] | 08.11.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.08.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2007 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5825823 (GOLDSTEIN YURI [US], et al) [A] 1-21 * abstract * * claim - *; | [A]EP0871303 (DEMJANENKO VICTOR [US], et al) [A] 1-21 * abstract * * claims 1-3 *; | [A]EP0977410 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-21 * abstract * * claim - *; | [A]US5394437 (AYANOGLU ENDER [US], et al) [A] 1-21 * column 8, line 61 - column 11, line 11 *; | [A]WO0045524 (PCTEL INC [US]) [A] 1-21 * abstract * * claim - *; | [A]WO0045534 (PCTEL INC [US]) [A] 1-21 * abstract * * claim - *; | [A]WO0027058 (TYCO ELECTRONICS CORP [US]) [A] 1-21 * abstract * |