EP1417573 - PEUPLEMENT DE DISPOSITIFS A RESSOURCES LIMITEES A COMPATIBILITE BINAIRE AVEC CONTENU VERIFIE PAR DEFINITIONS API [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.07.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2009 | Demande réputée retirée | publié le 05.08.2009 [2009/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SUN MICROSYSTEMS, INC. 4150 Network Circle Santa Clara, California 95054 / US | [N/P] |
Précédent [2004/20] | Pour tous les Etats désignés Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, California 95054 / US | Inventeur(s) | 01 /
SCHWABE, Judith E. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 / US | [2004/20] | Mandataire(s) | Davies, Simon Robert, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2004/20] | Davies, Simon Robert, et al D Young & Co, 21 New Fetter Lane London, EC4A 1DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01970946.8 | 14.09.2001 | [2004/20] | WO2001US28687 | Numéro de priorité, date | US20000661581 | 14.09.2000 Format original publié: US 661581 | [2004/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0225427 | Date: | 28.03.2002 | Langue: | EN | [2002/12] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1417573 | Date: | 12.05.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.03.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.02.2004 | Classification | IPC: | G06F9/445 | [2004/20] | Données CPC non encore disponibles | Etats contractants désignés | DE, FI, FR, GB, SE [2004/20] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN FÜR DIE SCHRITTWEISE FERNÜBERPRÜFUNG EINES PROGRAMMS UND DIE INSTALLATION AUF GERÄTEN MIT BESCHRÄNKTEN BETRIEBSMITTELN | [2004/20] | Anglais: | METHOD FOR REMOTE INCREMENTAL PROGRAM VERIFICATION AND INSTALLATION ON RESOURCE-CONSTRAINED DEVICES | [2004/20] | Français: | PEUPLEMENT DE DISPOSITIFS A RESSOURCES LIMITEES A COMPATIBILITE BINAIRE AVEC CONTENU VERIFIE PAR DEFINITIONS API | [2004/20] | Entrée dans la phase régionale | 26.03.2003 | Taxe nationale de base payée | 26.03.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.03.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.04.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 27.03.2003 | Requête en examen déposée [2004/20] | 25.09.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.02.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/32] | 16.03.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2008 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0292248 (GEN ELECTRIC CO PLC) [X] 1-8,45,58 * column 4, line 12 - line 21 *; | [X]WO9852158 (MONDEX INT LTD) [X] 1-8,45,58 * page 3, line 16 - page 7, line L *; | [X]WO0025278 (GUNGL KLAUS P ; WENTKER DAVID C (US); VISA INT SERVICE ASS (US)) [X] 9-26,46-52,59-63,72-74 * page 16, line 29 - page 28, line 14 *; | [X]EP0778520 (SUN MICROSYSTEMS INC) [X] 27-44,53-57,64-68,75-77 * page 6, line 42 - page 7, line 9 *; | [X]WO0046666 (SUN MICROSYSTEMS INC) [X] 69-71 * abstract * |