Etats contractants désignés | DE | | FI | | FR | | GB | | SE | | Procédure dexamen | 16.03.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[2009/32] | Entrée dans la phase régionale | 26.03.2003 | Taxe nationale de base payée | | 26.03.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 26.03.2003 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2008 | 08   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 12.05.2004 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20030327 | | Date de l'événement: | 12.05.2004 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | DE FI FR GB SE | | Date de l'événement: | 12.05.2004 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL LT LV MK RO SI | | Date de l'événement: | 29.10.2008 | | Description de l'événement: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20080925 | | Date de l'événement: | 05.08.2009 | | Description de l'événement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20090205 | | Date de l'événement: | 26.03.2004 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 03.07.2009 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |