EP1322444 - PROCEDE DE FABRICATION DE CIBLES POUR PULVERISATION CATHODIQUE DOTEES DE CANAUX DE REFROIDISSEMENT INTERNES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.08.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.08.2008 | Demande réputée retirée | publié le 01.10.2008 [2008/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TOSOH SMD, INC. 3600 Gantz Road Grove City Ohio 43123 / US | [N/P] |
Précédent [2003/27] | Pour tous les Etats désignés TOSOH SMD, INC. 3600 Gantz Road Grove City, Ohio 43123 / US | Inventeur(s) | 01 /
IVANOV, Eugene, Y. 3198 Windsor Place Grove City, OH 43123 / US | [2003/27] | Mandataire(s) | Murgatroyd, Susan Elizabeth, et al Baron Warren Redfern 1000 Great West Road Brentford TW8 9DW / GB | [N/P] |
Précédent [2003/27] | Murgatroyd, Susan Elizabeth, et al Baron & Warren, 19 South End Kensington, London W8 5BU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01972989.6 | 11.09.2001 | [2003/27] | WO2001US28411 | Numéro de priorité, date | US20000231917P | 11.09.2000 Format original publié: US 231917 P | [2003/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0222300 | Date: | 21.03.2002 | Langue: | EN | [2002/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1322444 | Date: | 02.07.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.03.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 21.03.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.12.2007 | Classification | IPC: | B23K20/12, B23K31/02, B21K25/00, B23P11/00 | [2007/44] | CPC: |
H01J37/3497 (EP,US);
C23C14/35 (KR);
B21K25/00 (EP,US);
B23K20/02 (EP,US);
B23K20/023 (EP,US);
C23C14/3407 (EP,US);
H01J37/3435 (EP,US);
Y10T428/24298 (EP,US);
Y10T428/24744 (EP,US);
|
Précédent IPC [2003/27] | B23K20/12, B23K31/02 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IE, IT [2004/20] |
Précédent [2003/27] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SPUTTERTARGETS MIT INNEREN KÜHLKANÄLEN | [2003/27] | Anglais: | METHOD OF MANUFACTURING SPUTTER TARGETS WITH INTERNAL COOLING CHANNELS | [2003/27] | Français: | PROCEDE DE FABRICATION DE CIBLES POUR PULVERISATION CATHODIQUE DOTEES DE CANAUX DE REFROIDISSEMENT INTERNES | [2003/27] | Entrée dans la phase régionale | 04.04.2003 | Taxe nationale de base payée | 04.04.2003 | Taxe de recherche payée | 04.04.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.04.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.03.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 04.04.2003 | Requête en examen déposée [2003/27] | 19.03.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/40] | 08.05.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.09.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2006 | 06   M06   Taxe payée le   30.10.2006 | 30.09.2007 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [YA]US5039913 (WEGMANN URS [CH], et al) [Y] 1,2,7,8,11,12,20,22-24 * column 3, lines 11-48; figure 2 * [A] 3,5,10,13; | [A]EP0800890 (TOUSUI LTD [JP]) [A] 1,2,7,8,11,12,20,22-24 * column 19, line 14 - column 20, line 33; figures 7-10 *; | [A]US5833823 (GRUENENFELDER PIUS [CH], et al) [A] 1-13,20,22-24* abstract *; | [Y]WO0015863 (TOSOH SMD INC [US], et al) [Y] 1,2,7,8,11,12,20,22-24 * page 3, lines 9-22 * * page 6, line 1 - page 8, line 1; figures 2-9 * | Recherche internationale | [A]US6071389 (ZHANG HAO [US]); | [A]US4964564 (NEAL DONALD F [GB], et al); | [A]US5230459 (MUELLER JOHN J [US], et al); | [A]US5857611 (GILMAN PAUL S [US], et al); | [A]US5215639 (BOYS DONALD R [US]); | [A]US5595337 (DEMARAY RICHARD E [US], et al); | [A]US3849869 (BOCCALARI M); | [A]US4676843 (NAZMY MOHAMED Y [CH]); | [A]US5253796 (STACHER GEORGE W [US], et al); | [A]US5035314 (KORNYLAK ANDREW T [US]) |