EP1343894 - GENE AOPB, PROTEINE, HOMOLOGUES, FRAGMENTS ET VARIANTS DE CELUI-CI, AINSI QUE L'UTILISATION DE CES DERNIERS POUR PRESENTATION A LA SURFACE CELLULAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.12.2009 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.12.2009 | Demande réputée retirée | publié le 27.01.2010 [2010/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The National University of Singapore 10 Kent Ridge Crescent Singapore 119260 / SG | [2003/38] | Inventeur(s) | 01 /
PAN, Shen, Quan 107 Clementi Road 06-02 Singapore 129790 / SG | [2003/38] | Mandataire(s) | Pilkington, Stephanie Joan Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Précédent [2004/27] | Pilkington, Stephanie Joan Eric Potter Clarkson Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | ||
Précédent [2003/38] | Johnstone, Helen Margaret Eric Potter Clarkson Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01979215.9 | 01.11.2001 | [2003/38] | WO2001SG00228 | Numéro de priorité, date | US20000244902P | 02.11.2000 Format original publié: US 244902 P | [2003/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0236777 | Date: | 10.05.2002 | Langue: | EN | [2002/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1343894 | Date: | 17.09.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.05.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 10.05.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.03.2005 | Classification | IPC: | C12N15/29, C07K14/415 | [2003/38] | CPC: |
C07K14/195 (EP,US);
A61K39/00 (EP,US);
C07K2319/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2004/21] |
Précédent [2003/38] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AOPB-GEN, -PROTEIN, HOMOLOGE, FRAGMENTE UND VARIANTEN DAVON UND IHRE VERWENDUNG BEI DER ZELLOBERFLÄCHENPRÄSENTATION | [2003/38] | Anglais: | AOPB GENE, PROTEIN, HOMOLOGS, FRAGMENTS AND VARIANTS THEREOF, AND THEIR USE FOR CELL SURFACE DISPLAY | [2003/38] | Français: | GENE AOPB, PROTEINE, HOMOLOGUES, FRAGMENTS ET VARIANTS DE CELUI-CI, AINSI QUE L'UTILISATION DE CES DERNIERS POUR PRESENTATION A LA SURFACE CELLULAIRE | [2003/38] | Entrée dans la phase régionale | 02.06.2003 | Taxe nationale de base payée | 02.06.2003 | Taxe de recherche payée | 02.06.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.06.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.05.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: AU | 02.06.2003 | Requête en examen déposée [2003/38] | 09.07.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.01.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.05.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.03.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.08.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/04] | 09.09.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.11.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |