EP1330326 - DISPOSITIF POUR ENLEVER UNE MATIERE D'APPORT DE SOUDAGE D'UN POINT SOUDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.07.2008 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.07.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.08.2008 [2008/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pac Tech - Packaging Technologies GmbH Am Schlangenhorst 15-17 14641 Nauen / DE | [2003/31] | Inventeur(s) | 01 /
ZAKEL, Elke Reinicke Strasse 8 14612 Falkensee / DE | 02 /
KASULKE, Paul Tailheimer Strasse 4 74199 Untergruppenbach / DE | 03 /
UEBEL, Oliver Dieffenbachstrasse 45 10967 Berlin / DE | 04 /
TITERLE, Lars Wiener Strasse 38 10999 Berlin / DE | [2003/38] |
Précédent [2003/31] | 01 /
ZAKEL, Elke Reinicke Strasse 8 14612 Falkensee / DE | ||
02 /
KASULKE, Paul Wilhelmshavener Strasse 26 10551 Berlin / DE | |||
03 /
UEBEL, Oliver Dieffenbachstrasse 45 10967 Berlin / DE | |||
04 /
TITERLE, Lars Wiener Strasse 38 10999 Berlin / DE | Mandataire(s) | von Bülow, Tam Am Klueshoff 22 24955 Harrislee / DE | [N/P] |
Précédent [2003/31] | von Bülow, Tam, Dr. Patentanwalt, Mailänder Strasse 13 81545 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01986281.2 | 02.10.2001 | [2003/31] | WO2001EP11418 | Numéro de priorité, date | DE20001049586 | 06.10.2000 Format original publié: DE 10049586 | [2003/31] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0228582 | Date: | 11.04.2002 | Langue: | DE | [2002/15] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1330326 | Date: | 30.07.2003 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 11.04.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1330326 | Date: | 29.08.2007 | Langue: | DE | [2007/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.07.2002 | Classification | IPC: | B23K1/018, B23K26/14 | [2003/31] | CPC: |
B23K26/1476 (EP,US);
B23K1/018 (EP,US);
B23K26/142 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB [2004/21] |
Précédent [2003/31] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUM ENTFERNEN VON LOTMATERIAL VON EINER LÖTSTELLE | [2003/31] | Anglais: | DEVICE FOR REMOVING SOLDER MATERIAL FROM A SOLDERED JOINT | [2003/31] | Français: | DISPOSITIF POUR ENLEVER UNE MATIERE D'APPORT DE SOUDAGE D'UN POINT SOUDE | [2003/31] | Entrée dans la phase régionale | 06.05.2003 | Taxe nationale de base payée | 06.05.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.05.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.04.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 06.05.2003 | Requête en examen déposée [2003/31] | 22.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.04.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.11.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.06.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.03.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.07.2007 | Taxe de délivrance payée | 14.07.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.05.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XDY]WO9857774 (PAC TECH GMBH [DE], et al) [XD] 1,12,22,29 * abstract * [Y] 2-4,6,8-10,13-16; | [X]JPH01133672 ; | [Y]DE3822097 (MESSER GRIESHEIM GMBH [DE]) [Y] 2-4,6 * abstract *; | [Y]DE3208626 (SIEMENS AG [DE]) [Y] 8,9 * abstract *; | [Y]DE4143414 (WEIDMUELLER INTERFACE [DE]) [Y] 10 * abstract *; | [Y]EP0635329 (FORTUNE WILLIAM S [US]) [Y] 13-16 * figures 1,5 * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890823), vol. 013, no. 380, Database accession no. (M - 863), & JP01133672 A 19890525 (HITACHI LTD;OTHERS: 01) [X] 1,12,22 * abstract * | Examen | DE3931401 |