EP1327112 - APPAREIL DE REFRIGERATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.10.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.08.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 09.09.2009 [2009/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Strasse 34 81739 München / DE | [2006/51] |
Précédent [2004/05] | Pour tous les Etats désignés BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Strasse 34 81739 München / DE | ||
Précédent [2003/29] | Pour tous les Etats désignés BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Hochstrasse 17 81669 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
NEUMANN, Michael Am Zeughaus 2 89073 Ulm / DE | 02 /
KRAUS, Harald Georg-Launer-Ring 1 89415 Lauingen/Donau / DE | [2003/35] |
Précédent [2003/30] | 01 /
NEUMANN, Michael Giebelweg 7 89537 Giengen/Brenz / DE | ||
02 /
KRAUS, Harald Georg-Launer-Ring 1 89415 Lauingen/Donau / DE | |||
Précédent [2003/29] | 01 /
NEUMANN, Michael Giebelweg 7 89537 Giengen/Brenz / DE | ||
02 /
KRAUS, Harald Georg-Launer-Ring 1 89415 Lauingen/Donau / DE | |||
03 /
NEUMANN, Michael Giebelweg 7 89537 Giengen/Brenz / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01986339.8 | 01.10.2001 | [2003/29] | WO2001EP11348 | Numéro de priorité, date | DE2000149574 | 06.10.2000 Format original publié: DE 10049574 | [2003/29] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0229339 | Date: | 11.04.2002 | Langue: | DE | [2002/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1327112 | Date: | 16.07.2003 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 11.04.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1327112 | Date: | 20.12.2006 | Langue: | DE | [2006/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.04.2002 | Classification | IPC: | F25D17/06, F25D23/02 | [2003/29] | CPC: |
F25D17/062 (EP);
F25D23/023 (EP);
F25D23/04 (EP);
F25D2317/062 (EP);
F25D2317/0665 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/29] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KÜHLGERÄT | [2003/29] | Anglais: | REFRIGERATING DEVICE | [2003/29] | Français: | APPAREIL DE REFRIGERATION | [2003/29] | Entrée dans la phase régionale | 06.05.2003 | Taxe nationale de base payée | 06.05.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.05.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.04.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 06.05.2003 | Requête en examen déposée [2003/29] | 08.07.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.11.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.02.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.08.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.04.2006 | Date des procédures orales | 13.04.2006 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 23.05.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.10.2006 | Taxe de délivrance payée | 02.10.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.09.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 20.12.2006 | DK | 20.12.2006 | FI | 20.12.2006 | IE | 20.12.2006 | NL | 20.12.2006 | GR | 21.03.2007 | PT | 23.04.2007 | [2009/37] |
Précédent [2008/20] | DK | 20.12.2006 | |
FI | 20.12.2006 | ||
IE | 20.12.2006 | ||
NL | 20.12.2006 | ||
GR | 21.03.2007 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Précédent [2007/46] | DK | 20.12.2006 | |
FI | 20.12.2006 | ||
IE | 20.12.2006 | ||
NL | 20.12.2006 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Précédent [2007/42] | FI | 20.12.2006 | |
IE | 20.12.2006 | ||
NL | 20.12.2006 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Précédent [2007/40] | FI | 20.12.2006 | |
NL | 20.12.2006 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Précédent [2007/37] | FI | 20.12.2006 | |
PT | 23.04.2007 | ||
Précédent [2007/25] | FI | 20.12.2006 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE2632343 (AEG) [A] 1-7 * the whole document *; | [X]EP0452977 (SANYO ELECTRIC CO [JP]) [X] 1 * the whole document *; | [A]US5214936 (LIM JAE H [KR], et al) [A] 2 * the whole document *; | [X]US5495726 (LEE JEOUNGOWAN [KR]) [X] 1 * the whole document *; | [A]US5809799 (JEON YONG-DEOK [KR]) [A] 3* the whole document *; | [X]US5941087 (LEE CHANG-HOON [KR]) [X] 1-7 * the whole document *; | [X]WO0028266 (DAEWOO ELECTRONICS CO LTD [KR]) [X] 1-7 * the whole document * | par le demandeur | GB950091 | EP0532870 |