EP1352436 - STRUCTURES DE BATTERIE RETICULEES ET A POROSITE REGULEE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.06.2009 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.10.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 24.11.2010 [2010/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 77 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 / US | [2003/42] | Inventeur(s) | 01 /
CHIANG, Yet-Ming 52 Lake Road Framingham, MA 01701 / US | 02 /
HELLWEG, Benjamin 57 Overhill Road Orinda, CA 94563 / US | [2003/42] | Mandataire(s) | Killin, Stephen James, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [N/P] |
Précédent [2003/42] | Killin, Stephen James, et al Venner, Shipley & Co., 20 Little Britain London EC1A 7DH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01988312.3 | 22.10.2001 | [2003/42] | WO2001US48345 | Numéro de priorité, date | US20000242124P | 20.10.2000 Format original publié: US 242124 P | [2003/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0243168 | Date: | 30.05.2002 | Langue: | EN | [2002/22] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1352436 | Date: | 15.10.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.05.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1352436 | Date: | 20.08.2008 | Langue: | EN | [2008/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.07.2003 | Classification | IPC: | H01M4/00 | [2003/42] | CPC: |
H01M4/13 (EP,KR,US);
H01M4/74 (KR);
H01M10/0525 (EP,KR,US);
H01M4/04 (EP,US);
H01M4/0402 (EP,US);
H01M4/0404 (EP,US);
H01M4/0414 (EP,US);
H01M4/0416 (EP,US);
H01M4/0421 (EP,US);
H01M4/0423 (EP,US);
H01M4/0426 (EP,US);
H01M4/0428 (EP,US);
H01M4/0471 (EP,US);
H01M4/0492 (EP,US);
H01M2004/025 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/42] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTRODEN MIT VERNETZTER ODER PORÖSER STRUKTUR | [2003/42] | Anglais: | RETICULATED AND CONTROLLED POROSITY BATTERY STRUCTURES | [2003/42] | Français: | STRUCTURES DE BATTERIE RETICULEES ET A POROSITE REGULEE | [2003/42] | Entrée dans la phase régionale | 19.05.2003 | Taxe nationale de base payée | 19.05.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.05.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.05.2002 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 19.05.2003 | Requête en examen déposée [2003/42] | 24.07.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.11.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.07.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 02.08.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.03.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.07.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.06.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.08.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.10.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.10.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.01.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.06.2008 | Taxe de délivrance payée | 03.06.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.05.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/31] | Requête en poursuite de la procédure de: | 02.08.2004 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 02.08.2004 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 20.08.2004 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2003 | 03   M06   Taxe payée le   30.04.2004 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 20.08.2008 | BE | 20.08.2008 | CY | 20.08.2008 | DK | 20.08.2008 | FI | 20.08.2008 | NL | 20.08.2008 | TR | 20.08.2008 | IE | 22.10.2008 | LU | 22.10.2008 | CH | 31.10.2008 | LI | 31.10.2008 | MC | 31.10.2008 | SE | 20.11.2008 | GR | 21.11.2008 | PT | 20.01.2009 | [2010/47] |
Précédent [2010/37] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
CY | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
TR | 20.08.2008 | ||
IE | 22.10.2008 | ||
LU | 22.10.2008 | ||
CH | 31.10.2008 | ||
LI | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
SE | 20.11.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Précédent [2010/34] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
CY | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
IE | 22.10.2008 | ||
LU | 22.10.2008 | ||
CH | 31.10.2008 | ||
LI | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
SE | 20.11.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Précédent [2010/32] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
IE | 22.10.2008 | ||
LU | 22.10.2008 | ||
CH | 31.10.2008 | ||
LI | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
SE | 20.11.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Précédent [2010/09] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
IE | 22.10.2008 | ||
CH | 31.10.2008 | ||
LI | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
SE | 20.11.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Précédent [2009/49] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
IE | 22.10.2008 | ||
CH | 31.10.2008 | ||
LI | 31.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Précédent [2009/47] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
IE | 22.10.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Précédent [2009/25] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
MC | 31.10.2008 | ||
PT | 20.01.2009 | ||
Précédent [2009/19] | AT | 20.08.2008 | |
BE | 20.08.2008 | ||
DK | 20.08.2008 | ||
FI | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
Précédent [2009/15] | AT | 20.08.2008 | |
FI | 20.08.2008 | ||
NL | 20.08.2008 | ||
Précédent [2009/12] | FI | 20.08.2008 | |
NL | 20.08.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0071119 (DIAMOND SHAMROCK CORP [US]) [X] 1 * claim 1 * * page 4, line 29 - page 5, line 23 *; | [X]US4615784 (STEWART JAMES J [US], et al) [X] 1 * column 2, line 56.65 *; | [X]US5294504 (OTAGAWA TAKAAKI [US], et al) [X] 3-5,28* column 3, line 63 - column 5, line 61 *; | [X]US5821033 (CROMACK DOUGLAS [US], et al) [X] 3-5,28-57 * figure -; claim - * |