EP1356509 - RENFORCEMENT STRUCTUREL DE FILMS DIELECTRIQUES FORTEMENT POREUX ET A FAIBLE CONSTANTE DIELECTRIQUE PAR DES STRUCTURES A EFFET DE BARRIERE A LA DIFFUSION DU CUIVRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.08.2013 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.05.2014 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 02.07.2014 [2014/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95054 / US | [N/P] |
Précédent [2012/43] | Pour tous les Etats désignés Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95052 / US | ||
Précédent [2003/44] | Pour tous les Etats désignés INTEL CORPORATION 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95052 / US | Inventeur(s) | 01 /
WONG, Lawrence, D. 265 NW Silverado Drive Beaverton, OR 97006 / US | [2003/44] | Mandataire(s) | Niederkofler, Oswald, et al Samson & Partner Patentanwälte mbB Widenmayerstrasse 6 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/43] | Niederkofler, Oswald, et al Samson & Partner Patentanwälte Widenmayerstrasse 5 80538 München / DE | ||
Précédent [2003/44] | Niederkofler, Oswald A., Dipl.-Phys., et al Samson & Partner Widenmayerstrasse 5 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 01991604.8 | 18.12.2001 | [2003/44] | WO2001US50808 | Numéro de priorité, date | US20000747701 | 20.12.2000 Format original publié: US 747701 | [2003/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO0250894 | Date: | 27.06.2002 | Langue: | EN | [2002/26] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1356509 | Date: | 29.10.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.06.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1356509 | Date: | 24.10.2012 | Langue: | EN | [2012/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.12.2002 | Classification | IPC: | H01L21/768, H01L21/316 | [2012/16] | CPC: |
H01L21/02126 (EP,US);
H01L21/02203 (EP,US);
H01L21/02304 (EP,US);
H01L21/02362 (EP,US);
H01L21/31695 (US);
H01L21/76801 (EP,US);
|
Précédent IPC [2003/44] | H01L21/768 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/44] | Titre | Allemand: | STRUKTURELLE VERSTÄRKUNG VON HOCHPORÖSEN SCHICHTEN MIT NIEDRIGER DIELEKTRIZITÄTSKONSTANTE DURCH KUPFER-DIFFUSIONSBARIERE-STRUKTUREN | [2003/44] | Anglais: | STRUCTURAL REINFORCEMENT OF HIGHLY POROUS LOW K DIELECTRIC FILMS BY CU DIFFUSION BARRIER STRUCTURES | [2003/44] | Français: | RENFORCEMENT STRUCTUREL DE FILMS DIELECTRIQUES FORTEMENT POREUX ET A FAIBLE CONSTANTE DIELECTRIQUE PAR DES STRUCTURES A EFFET DE BARRIERE A LA DIFFUSION DU CUIVRE | [2003/44] | Entrée dans la phase régionale | 21.07.2003 | Taxe nationale de base payée | 21.07.2003 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.07.2003 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.07.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.07.2003 | Requête en examen déposée [2003/44] | 16.09.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.03.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.08.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.02.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.05.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.10.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.06.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.09.2012 | Taxe de délivrance payée | 06.09.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.09.2008 | Opposition(s) | 25.07.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 24.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 24.10.2012 | BE | 24.10.2012 | CY | 24.10.2012 | DK | 24.10.2012 | FI | 24.10.2012 | IT | 24.10.2012 | NL | 24.10.2012 | SE | 24.10.2012 | TR | 24.10.2012 | IE | 18.12.2012 | LU | 18.12.2012 | CH | 31.12.2012 | LI | 31.12.2012 | MC | 31.12.2012 | FR | 02.01.2013 | GR | 25.01.2013 | ES | 04.02.2013 | PT | 25.02.2013 | [2014/27] |
Précédent [2014/21] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CY | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
IT | 24.10.2012 | ||
NL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
TR | 24.10.2012 | ||
IE | 18.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
FR | 02.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
ES | 04.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Précédent [2013/50] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CY | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
IT | 24.10.2012 | ||
NL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
IE | 18.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
FR | 02.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
ES | 04.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Précédent [2013/48] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CY | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
IT | 24.10.2012 | ||
NL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
IE | 18.12.2012 | ||
CH | 31.12.2012 | ||
LI | 31.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
ES | 04.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Précédent [2013/47] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CY | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
IT | 24.10.2012 | ||
NL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
IE | 18.12.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
ES | 04.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Précédent [2013/37] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CY | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
IT | 24.10.2012 | ||
NL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
ES | 04.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Précédent [2013/34] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CY | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
NL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
ES | 04.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Précédent [2013/33] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CY | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
NL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
MC | 31.12.2012 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
ES | 04.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Précédent [2013/31] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CY | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
NL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
ES | 04.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Précédent [2013/28] | BE | 24.10.2012 | |
CY | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
NL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
ES | 04.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Précédent [2013/24] | BE | 24.10.2012 | |
CY | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
NL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
ES | 04.02.2013 | ||
Précédent [2013/23] | CY | 24.10.2012 | |
FI | 24.10.2012 | ||
NL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
ES | 04.02.2013 | ||
Précédent [2013/22] | FI | 24.10.2012 | |
NL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
ES | 04.02.2013 | ||
Précédent [2013/21] | SE | 24.10.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]JPH11111843 ; | [A]US5539240 (CRONIN JOHN E [US], et al); | [Y]US5814558 (JENG SHIN-PUU [US], et al) [Y] 11-19 * column 4, line 1 - column 6, line 13 * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19990730), vol. 1999, no. 09, & JP11111843 A 19990423 (HITACHI LTD) [Y] 11-19 * abstract * | Examen | US6004863 |