EP1343168 - APPAREIL D'ENREGISTREMENT / REPRODUCTION ET SUPPORT D'ENREGISTREMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 15.03.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.03.2013 | Rejet de la demande | publié le 17.04.2013 [2013/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Précédent [2008/47] | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | ||
Précédent [2003/37] | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-0050 / JP | Inventeur(s) | 01 /
HORIE, Masahiro 4-4-8 Seta, Wagi-cho Kuga-gun, Yamaguchi 740-0062 / JP | 02 /
NINOMIYA, Masako 8-18, Nakahiro-cho 3-chome, Nishi-ku Hiroshima-shi, Hiroshima 733-0012 / JP | 03 /
HORI, Ryuichi 7-4, Nakayamaue 2-chome, Higashi-ku Hiroshima-shi, Hiroshima 732-0027 / JP | 04 /
OKAMOTO, Shuji 17-27, Yamate 1-chome Kure-shi, Hiroshima 737-0814 / JP | 05 /
HASHIMOTO, Atsushi 2-7-1007, Higashiyama Hirakata-shi, Osaka 573-1114 / JP | [2003/50] |
Précédent [2003/37] | 01 /
HORIE, Masahiro 5-2-102, Seta 2-chome, Wagi-cho Kuga-gun, Yamaguchi 740-0062 / JP | ||
02 /
NINOMIYA, Masako 8-18, Nakahiro-cho 3-chome, Nishi-ku Hiroshima-shi, Hiroshima 733-0012 / JP | |||
03 /
HORI, Ryuichi 7-4, Nakayamaue 2-chome, Higashi-ku Hiroshima-shi, Hiroshima 732-0027 / JP | |||
04 /
OKAMOTO, Shuji 17-27, Yamate 1-chome Kure-shi, Hiroshima 737-0814 / JP | |||
05 /
HASHIMOTO, Atsushi 2-7-1007, Higashiyama Hirakata-shi, Osaka 573-1114 / JP | Mandataire(s) | Dempster, Benjamin John Naftel, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | [N/P] |
Précédent [2003/37] | Dempster, Benjamin John Naftel, et al Withers & Rogers, Goldings House, 2 Hays Lane London SE1 2HW / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 01999942.4 | 04.12.2001 | [2003/37] | WO2001JP10595 | Numéro de priorité, date | JP20000369521 | 05.12.2000 Format original publié: JP 2000369521 | [2003/37] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO0247086 | Date: | 13.06.2002 | Langue: | EN | [2002/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1343168 | Date: | 10.09.2003 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.06.2002, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2003/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 13.06.2002 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.02.2006 | Classification | IPC: | G11B27/34, G11B27/10, G11B27/034, G11B27/28, G11B33/10, H04N5/76 | [2006/12] | CPC: |
G11B27/28 (EP,US);
G11B27/034 (EP,US);
G11B27/105 (EP,US);
G11B27/34 (EP,US);
H04N5/76 (EP,US);
G11B2220/216 (EP,US);
G11B2220/2562 (EP,US);
G11B2220/2575 (EP,US);
G11B33/10 (EP,US);
H04N5/85 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2003/37] | G11B27/34 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2003/37] | Titre | Allemand: | AUFZEICHNUNGS/WIEDERGABEGERAET UND AUFZEICHNUNGSMEDIUM | [2003/37] | Anglais: | RECORDING/REPRODUCING APPARATUS AND RECORD MEDIUM | [2003/37] | Français: | APPAREIL D'ENREGISTREMENT / REPRODUCTION ET SUPPORT D'ENREGISTREMENT | [2003/37] | Entrée dans la phase régionale | 09.07.2002 | Traduction produite | 12.07.2002 | Taxe nationale de base payée | 12.07.2002 | Taxe de recherche payée | 12.07.2002 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.07.2002 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.07.2002 | Requête en examen déposée [2003/37] | 19.01.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.05.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.12.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.01.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.06.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.11.2012 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2013/16] | 06.11.2012 | Date des procédures orales | 26.11.2012 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2013/16] | 26.11.2012 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.01.2009 | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.10.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 22.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 22.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 22.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2012 | 12   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]JPH11297051 ; | [YA]JPH1139850 ; | [Y]US5546191 (HIBI TAKETOSHI [JP], et al) [Y] 3,4 * column 9, line 33 - column 10, line 36 * * column 25, line 27 - line 48; figure 18 *; | [L]US6385386 (AOTAKE HIDENORI [JP]) [L] * column W * | [XY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20000131), vol. 2000, no. 01, & JP11297051 A 19991029 (SONY CORP) [X] 1,2,5,6,9-12,19,20 * abstract * [Y] 3,4,7,8 | [YA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19990531), vol. 1999, no. 05, & JP11039850 A 19990212 (SONY CORP) [Y] 7,8 * abstract * [A] 1,2,4-6,9-20 | Recherche internationale | [X]JPH11297051 (SONY CORP); | [Y]JPH11213628 (TOSHIBA CORP, et al); | [Y]JPH08138318 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [Y]JP3001102B ; | [Y]JPH08182066 (SONY CORP) | Examen | US5697885 | par le demandeur | JPH11297051 | US5546191 | JPH1139850 | US5697885 | JPH08182066 |