EP1223590 - Procédé de fabrication d'un câble supraconducteur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.09.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.11.2017 | Changement - Extinction dans un Etat contractant | publié le 06.12.2017 [2017/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi Osaka-fu 541 / JP | Pour tous les Etats désignés TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY 1-1-3, Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | [2007/46] |
Précédent [2007/42] | Pour tous les Etats désignés SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka-fu 541 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY 1-1-3, Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | |||
Précédent [2002/29] | Pour tous les Etats désignés SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka-fu 541 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés The Tokyo Electric Power Co., Inc. 1-3, Uchisaiwai-cho, 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0011 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Hirose, Masayuki, Sumitomo Electric Ind., Ltd. Osaka Works, 1-1, Shimaya 1-chome, Konohana-ku Osaka-shi, Osaka / JP | 02 /
Masuda, Takato, Sumitomo Electric Ind., Ltd. Osaka Works, 1-1, Shimaya 1-chome, Konohana-ku Osaka-shi, Osaka / JP | 03 /
Kato, Takeshi, Sumitomo Electric Ind., Ltd. Osaka Works, 1-1, Shimaya 1-chome, Konohana-ku Osaka-shi, Osaka / JP | 04 /
Takahashi, Yoshihisa, Electric Power Eng. R&D Center Tokyo Electric Power Company, 4-1, Egasaki-cho Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa / JP | 05 /
Matsuo, Kimiyoshi, Electric Power Eng. R&D Center Tokyo Electric Power Company, 4-1, Egasaki-cho Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa / JP | 06 /
Honjo, Shoichi, Electric Power Eng. R&D Center Tokyo Electric Power Company, 4-1, Egasaki-cho Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa / JP | 07 /
Mimura, Tomoo, Electric Power Eng. R&D Center Tokyo Electric Power Company, 4-1, Egasaki-cho Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa / JP | 08 /
Aiba, Terumitsu, Electric Power Eng. R&D Center Tokyo Electric Power Company, 4-1, Egasaki-cho Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa / JP | [2007/19] |
Précédent [2002/29] | 01 /
Hirose, Masayuki, Sumitomo Electric Ind., Ltd. Osaka Works, 1-1, Shimaya 1-chome, Konohana-ku Osaka-shi, Osaka / JP | ||
02 /
Masuda, Takato, Sumitomo Electric Ind., Ltd. Osaka Works, 1-1, Shimaya 1-chome, Konohana-ku Osaka-shi, Osaka / JP | |||
03 /
Kato, Takeshi, Sumitomo Electric Ind., Ltd. Osaka Works, 1-1, Shimaya 1-chome, Konohana-ku Osaka-shi, Osaka / JP | |||
04 /
Takahashi, Yoshihisa, Electric Power Eng. R&D Cent Tokyo Electric Power Company, 4-1, Egasaki-cho Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa / JP | |||
05 /
Matsuo, Kimiyoshi, Electric Power Eng. R&D Center Tokyo Electric Power Company, 4-1, Egasaki-cho Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa / JP | |||
06 /
Honjo, Shoichi, Electric Power Eng. R&D Center Tokyo Electric Power Company, 4-1, Egasaki-cho Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa / JP | |||
07 /
Mimura, Tomoo, Electric Power Eng. R&D Center Tokyo Electric Power Company, 4-1, Egasaki-cho Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa / JP | |||
08 /
Aiba, Terumitsu, Electric Power Eng. R&D Center Tokyo Electric Power Company, 4-1, Egasaki-cho Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa / JP | Mandataire(s) | Kreutzer, Ulrich, et al Cabinet Beau de Loménie Lessingstrasse 6 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/25] | Kreutzer, Ulrich, et al Cabinet Beau de Loménie Bavariaring 26 80336 München / DE | ||
Précédent [2003/45] | Joly, Jean-Jacques, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cédex 07 / FR | ||
Précédent [2002/29] | Moutard, Pascal Jean, et al Cabinet Beau de Loménie, Postfach 15 04 27 80043 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02000235.8 | 14.01.2002 | [2002/29] | Numéro de priorité, date | JP20010007050 | 15.01.2001 Format original publié: JP 2001007050 | [2002/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1223590 | Date: | 17.07.2002 | Langue: | EN | [2002/29] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1223590 | Date: | 05.02.2003 | [2003/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1223590 | Date: | 14.11.2007 | Langue: | EN | [2007/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.12.2002 | Classification | IPC: | H01B13/02 | [2002/29] | CPC: |
H01B12/02 (EP,US);
H01B12/00 (KR);
H01B13/02 (EP,US);
Y02E40/60 (EP,US);
Y10T29/49014 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, DK, FR, GB, IT, NL [2003/43] |
Précédent [2002/29] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Herstellungsverfahren für supraleitendes Kabel | [2002/29] | Anglais: | Method of manufacturing superconducting cable | [2002/29] | Français: | Procédé de fabrication d'un câble supraconducteur | [2002/29] | Procédure d'examen | 16.06.2003 | Requête en examen déposée [2003/33] | 12.04.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.08.2007 | Taxe de délivrance payée | 17.08.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.08.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | |||
Précédent [2009/38] | supprimé | ||
Précédent [2009/23] | FR | 31.01.2008 | Citations: | Recherche | [AD]JPH09134620 ; | [A]US3604833 (BECK AUGUST) [A] 1-5 * column 3, line 47 - column 6, line 39; figures 1-7 * | [AD] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970930), vol. 1997, no. 09, & JP09134620 A 19970520 (SUMITOMO ELECTRIC IND LTD;TOKYO ELECTRIC POWER CO INC:THE) [AD] 1-5 * abstract * |