EP1239509 - Assemblage de lentilles pour colonne à faisceau d'électrons [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.01.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.01.2008 | Demande réputée retirée | publié le 27.02.2008 [2008/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NIKON CORPORATION Fuji Building 2-3, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2002/37] | Pour tous les Etats désignés Nikon Corporation Fuji Building, 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Sogard, Michael 516 Placitas Avenue Menlo Park, California 94025 / US | [2002/37] | Mandataire(s) | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Grillparzerstrasse 14 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2002/37] | Viering, Jentschura & Partner Postfach 22 14 43 80504 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02004970.6 | 05.03.2002 | [2002/37] | Numéro de priorité, date | US20010797955 | 05.03.2001 Format original publié: US 797955 | [2002/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1239509 | Date: | 11.09.2002 | Langue: | EN | [2002/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.07.2002 | Classification | IPC: | H01J37/141, H01J37/18, H01J37/301 | [2002/37] | CPC: |
H01J37/18 (EP,US);
H01J37/141 (EP,US);
H01J37/301 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [2003/22] |
Précédent [2002/37] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Linsenaufbau für Elektronenstrahlsaüle | [2002/37] | Anglais: | Lens assembly for electron beam column | [2002/37] | Français: | Assemblage de lentilles pour colonne à faisceau d'électrons | [2002/37] | Procédure dexamen | 18.10.2002 | Requête en examen déposée [2002/51] | 12.03.2003 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 02.07.2003 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, CH, CY, DK, ES, FI, GR, IE, IT, LU, MC, PT, SE, TR | 20.04.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.08.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/09] | 08.10.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 17.04.2003 | AT   M01   Pas encore payé | 17.04.2003 | BE   M01   Pas encore payé | 17.04.2003 | CH   M01   Pas encore payé | 17.04.2003 | CY   M01   Pas encore payé | 17.04.2003 | DK   M01   Pas encore payé | 17.04.2003 | ES   M01   Pas encore payé | 17.04.2003 | FI   M01   Pas encore payé | 17.04.2003 | GR   M01   Pas encore payé | 17.04.2003 | IE   M01   Pas encore payé | 17.04.2003 | IT   M01   Pas encore payé | 17.04.2003 | LU   M01   Pas encore payé | 17.04.2003 | MC   M01   Pas encore payé | 17.04.2003 | PT   M01   Pas encore payé | 17.04.2003 | SE   M01   Pas encore payé | 17.04.2003 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JP01041155 ; | [A]JPH11111205 ; | [A]US5250808 (DANILATOS GERASIMOS D [AU], et al) [A] 1,12,21 * column 4, line 44 - column 6, line 54; figure 2 *; | [A]US5412211 (KNOWLES W RALPH [US]) [A] 1,12,21 * column 14, line 63 - column 15, line 65; figures 3,14,15 * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890530), vol. 013, no. 235, Database accession no. (E - 766), & JP01041155 A 19890213 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [X] 1,3-5,7,11,12,20,21 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19990730), vol. 1999, no. 09, & JP11111205 A 19990423 (HITACHI LTD;HITACHI SCI SYST LTD) [A] 1,12,21 * abstract * | Examen | EP0331859 |