Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
25.01.2008 | Demande réputée retirée | publié le 27.02.2008 [2008/09] |
02.10.2007 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
20.04.2007 | Premier rapport d'examen | |
18.04.2007 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
12.04.2007 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
11.04.2006 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
11.04.2005 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
13.04.2004 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
15.10.2003 | Nouvelle entrée: perte d'un droit: effet juridique | |
13.08.2003 | Annulation: paiement d'une taxe pour un Etat autorisant l'extension | |
13.08.2003 | Annulation: Etat autorisant l'extension retiré | |
28.06.2003 | Nouvelle entrée: perte d'un droit: envoi de la notification + délai | |
15.04.2003 | Liste definitive des désignations | publié le 28.05.2003 [2003/22] |
11.04.2003 | Délai supplémentaire (r.85bis/r.108(3) CBE1973 | |
01.11.2002 | Requête en examen présentée | publié le 18.12.2002 [2002/51] |
26.07.2002 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 11.09.2002 [2002/37] |