EP1243765 - Moteur à combustion interne à levée variable des soupapes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.11.2003 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.11.2003 | Demande réputée retirée | publié le 02.01.2004 [2004/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka-ken / JP | [N/P] |
Précédent [2002/39] | Pour tous les Etats désignés YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 2500 Shingai Iwata-shi Shizuoka-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Suzuki, Atsushi, c/o Yamaha Hatsudoki K. K. 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka-ken / JP | [2002/39] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2002/39] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02006191.7 | 19.03.2002 | [2002/39] | Numéro de priorité, date | JP20010077371 | 19.03.2001 Format original publié: JP 2001077371 | [2002/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1243765 | Date: | 25.09.2002 | Langue: | EN | [2002/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.07.2002 | Classification | IPC: | F01L13/00, F01L1/26 | [2002/39] | CPC: |
F01L13/0021 (EP,US);
F01L1/267 (EP,US);
F01L13/0005 (EP,US);
F01L2303/01 (EP,US);
F01L2305/00 (EP,US);
F01L2800/13 (EP,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2003/24] |
Précédent [2002/39] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Brennkraftmaschine mit variablem Ventilhub | [2002/39] | Anglais: | Internal combustion engine with variable valve lift | [2002/39] | Français: | Moteur à combustion interne à levée variable des soupapes | [2002/39] | Procédure dexamen | 26.03.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2004/01] | 25.07.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2004/01] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 09.05.2003 | AT   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | BE   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | CH   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | CY   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | DE   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | DK   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | ES   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | FI   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | FR   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | GB   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | GR   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | IE   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | IT   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | LU   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | MC   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | NL   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | PT   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | SE   M01   Pas encore payé | 09.05.2003 | TR   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 09.05.2003 | M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]DE219529 (OTTO BECKER) [X] 1,4,5 * page 1, line 50 - page 1, line 60; figures 1-3 *; | [A]JP2000234533 ; | [X]US4502426 (SKELLEY JAMES H [US]) [X] 1,11 * column 1, line 7 - column 1, line 14 * * column 2, line 36 - column 2, line 52; figure 1 *; | [X]US4901684 (WRIDE DONALD C [AU]) [X] 1,10,12 * column 2, line 45 - column 2, line 68; figures 2,3 * * column 3, line 62 - column 4, line 6 *; | [X]US5003939 (KING BRIAN T [CA]) [X] 1-3,6-10 * column 2, line 3 - column 2, line 14 * * column 6, line 17 - column 6, line 66 * * column 7, line 55 - column 7, line 59; figures 1,2; claim 1 *; | [X]DE4342806 (LANGE PETER [DE]) [X] 1,2 * column 1, line 52 - column 1, line 57; figures 1,2; claims 1,5,6 *; | [A]US5501186 (HARA SEINOSUKE [JP], et al) [A] 1-12 * the whole document *; | [A]EP0950799 (VOLKSWAGEN AG [DE]) [A] 4* figures 1,2; claim 1 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20010103), vol. 2000, no. 11, & JP2000234533 A 20000829 (UNISIA JECS CORP;NISSAN MOTOR CO LTD) [A] 1,7 * abstract * |