EP1247573 - Catalyseur pour la polymérisation d'oléfines et procédé de polymérisation d'oléfines [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2002/41] | Composant de catalyseur pour la polymérisation d'oléfines, catalyseur pour la polymérisation d'oléfines et procédé de polymérisation d'oléfines | ||
[2008/50] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.08.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2012 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 21.11.2012 [2012/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Japan Polypropylene Corporation 14-1, Shiba 4-chome Minato-ku Tokyo 108-0014 / JP | [2007/19] |
Précédent [2007/12] | Pour tous les Etats désignés Japan Polychem Corporation 14-1, Shiba 4-chome Minato-ku Tokyo 108-0014 / JP | ||
Précédent [2003/01] | Pour tous les Etats désignés Japan Polychem Corporation 10-1, Yuraku-cho 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | ||
Précédent [2002/41] | Pour tous les Etats désignés Japan Polychem Corporation, Catalyst Research & Development Center 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie / JP | Inventeur(s) | 01 /
Takahashi, Tadashi, Japan Polychem Corp. Catalyst Res. & Dev. Center, 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie / JP | [2002/41] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Précédent [2002/41] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02007331.8 | 04.04.2002 | [2002/41] | Numéro de priorité, date | JP20010106998 | 05.04.2001 Format original publié: JP 2001106998 | [2002/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1247573 | Date: | 09.10.2002 | Langue: | EN | [2002/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1247573 | Date: | 21.10.2009 | Langue: | EN | [2009/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.08.2002 | Classification | IPC: | B01J21/12, B01J21/14, B01J35/00, C08F4/6592, C08F4/76, C08F10/00 | [2008/50] | CPC: |
C08F10/00 (EP,US);
C08F110/02 (EP,US);
C08F110/06 (EP,US);
C08F4/65908 (EP,US);
C08F4/65912 (EP,US);
C08F4/65925 (EP,US);
| C-Set: |
C08F10/00, C08F4/025 (US,EP);
C08F10/00, C08F4/64044 (US,EP);
C08F10/00, C08F4/64048 (EP,US);
C08F10/00, C08F4/65916 (US,EP);
C08F10/00, C08F4/7006 (EP,US);
C08F10/00, C08F4/7022 (US,EP);
C08F10/00, C08F4/7042 (EP,US);
C08F10/00, C08F4/76 (US,EP); |
Précédent IPC [2002/41] | B01J21/12, B01J21/14, B01J21/06, B01J35/00, C08F10/00, C08F4/76, C08F4/64, C08F4/70 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/41] | Titre | Allemand: | Katalysator für Olefinpolymerisation und Verfahren zur Olefinpolymerisation | [2008/50] | Anglais: | Catalyst for polymerizing olefin and process for polymerizing olefin | [2008/50] | Français: | Catalyseur pour la polymérisation d'oléfines et procédé de polymérisation d'oléfines | [2008/50] |
Précédent [2002/41] | Katalysatorbestandteil für Olefinpolymerisation, Katalysator für Olefinpolymerisation und Verfahren zur Olefinpolymerisation | ||
Précédent [2002/41] | Component of catalyst for polymerizing olefin, catalyst for polymerizing olefin and process for polymerizing olefin | ||
Précédent [2002/41] | Composant de catalyseur pour la polymérisation d'oléfines, catalyseur pour la polymérisation d'oléfines et procédé de polymérisation d'oléfines | Procédure d'examen | 11.12.2002 | Requête en examen déposée [2003/07] | 28.02.2003 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.09.2003 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.09.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.06.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.10.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.03.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.07.2009 | Taxe de délivrance payée | 28.07.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.07.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 24.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 21.10.2009 | BE | 21.10.2009 | CY | 21.10.2009 | DK | 21.10.2009 | FI | 21.10.2009 | IT | 21.10.2009 | NL | 21.10.2009 | SE | 21.10.2009 | TR | 21.10.2009 | GR | 22.01.2010 | ES | 01.02.2010 | PT | 22.02.2010 | GB | 04.04.2010 | IE | 04.04.2010 | LU | 04.04.2010 | CH | 30.04.2010 | LI | 30.04.2010 | MC | 30.04.2010 | [2012/47] |
Précédent [2012/44] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
CY | 21.10.2009 | ||
DK | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
IT | 21.10.2009 | ||
NL | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
GB | 04.04.2010 | ||
IE | 04.04.2010 | ||
LU | 04.04.2010 | ||
CH | 30.04.2010 | ||
LI | 30.04.2010 | ||
MC | 30.04.2010 | ||
Précédent [2012/43] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
CY | 21.10.2009 | ||
DK | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
IT | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
GB | 04.04.2010 | ||
IE | 04.04.2010 | ||
LU | 04.04.2010 | ||
CH | 30.04.2010 | ||
LI | 30.04.2010 | ||
MC | 30.04.2010 | ||
Précédent [2012/37] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
CY | 21.10.2009 | ||
DK | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
IT | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
GB | 04.04.2010 | ||
IE | 04.04.2010 | ||
CH | 30.04.2010 | ||
LI | 30.04.2010 | ||
MC | 30.04.2010 | ||
Précédent [2011/17] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
DK | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
IT | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
GB | 04.04.2010 | ||
IE | 04.04.2010 | ||
CH | 30.04.2010 | ||
LI | 30.04.2010 | ||
MC | 30.04.2010 | ||
Précédent [2011/14] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
DK | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
IT | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
IE | 04.04.2010 | ||
CH | 30.04.2010 | ||
LI | 30.04.2010 | ||
MC | 30.04.2010 | ||
Précédent [2011/10] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
DK | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
IE | 04.04.2010 | ||
CH | 30.04.2010 | ||
LI | 30.04.2010 | ||
MC | 30.04.2010 | ||
Précédent [2011/07] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
DK | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
IE | 04.04.2010 | ||
MC | 30.04.2010 | ||
Précédent [2010/50] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
DK | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
MC | 30.04.2010 | ||
Précédent [2010/47] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
DK | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
GR | 22.01.2010 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
Précédent [2010/35] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
DK | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
Précédent [2010/29] | AT | 21.10.2009 | |
BE | 21.10.2009 | ||
FI | 21.10.2009 | ||
SE | 21.10.2009 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
Précédent [2010/22] | FI | 21.10.2009 | |
SE | 21.10.2009 | ||
ES | 01.02.2010 | ||
PT | 22.02.2010 | ||
Précédent [2010/19] | ES | 01.02.2010 | Citations: | Recherche | [X]US4247669 (REGINATO LUIGI, et al) [X] 1,4,5 * examples 1,14 *; | [X]US4312967 (NORWOOD DONALD D, et al) [X] 1,4,5 * example I, catalyst A *;; example II * * column 4, line 15 - line 41 *; | [X]US4396533 (JOHNSTONE ALEXANDER [GB]) [X] 1,4,5 * examples 1,2 *; | [XY]US5024982 (HAWLEY GIL P [US], et al) [X] 1,4,5 * column 15, line 59 - line 61; example III * [Y] 1,4,5; | [X]WO9408914 (ALCAN INT LTD [CA], et al) [X] 1 * examples 17,18 *; | [X]US5808136 (TACKE THOMAS [DE], et al) [X] 1 * example 17 *; | [Y]EP0965599 (BAYER AG [DE]) [Y] 1,4,5 * examples 1,2 * * page 3, line 39 - line 41 *; | [X]US6103207 (CHATTHA MOHINDER S [US], et al) [X] 1 * example 6 *; | [PX]WO0132309 (PHILLIPS PETROLEUM CO [US], et al) [PX] 1,4,5 * claims 1,3,5,7,9,10 * * example 1, run 102, table 2 * * example 4, runs 402-405, table 4 ** example 5, run 103, table 5 *; | [E]WO0234390 (DEGUSSA [DE]) [E] 1 * example 22 *; | [X] - BAPTISTELLA L H B ET AL, "Chromium (VI) Adsorbed on SiO2/ZrO2, a New Supported Reagent for Allylic Oxidations", TETRAHEDRON LETTERS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, (19990402), vol. 40, no. 14, ISSN 0040-4039, pages 2695 - 2698, XP004160284 [X] 1 * page 2695, paragraph 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0040-4039(99)00335-4 | [X] - SRINIVASAN S. ET AL., "The Formation of Titanium Oxide Monolayer Coatings on Silica Surfaces", JOURNAL OF CATALYSIS, (1991), vol. 131, pages 260 - 275, XP002208490 [X] 1 * abstract * * page 261, paragraph EXPERIMENTAL - page 262, column L * * page 264, paragraph RESULTS - page 265, column R * * page 272, paragraph SUMMARY * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0021-9517(91)90343-3 |