EP1278184 - Procédé pour le codage de signaux de parole et musique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.01.2009 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.10.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 24.11.2010 [2010/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MICROSOFT CORPORATION One Microsoft Way Redmond, WA 98052 / US | [2003/04] | Inventeur(s) | 01 /
Koishida, Kazuhuito 7507 146th Avenue NE Redmond, Washington 98052 / US | 02 /
Cuperman, Vladimir 5635 Cielo Avenue Goleta, California 93117 / US | 03 /
Majidimehr, Amir, H. 14824 164 Place NE Woodinville, Washington 98072 / US | 04 /
Gersho, Allen 4604 Via Gennita Santa Barbara, California 93111 / US | [2003/04] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2003/04] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02010879.1 | 15.05.2002 | [2003/04] | Numéro de priorité, date | US20010892105 | 26.06.2001 Format original publié: US 892105 | [2003/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1278184 | Date: | 22.01.2003 | Langue: | EN | [2003/04] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1278184 | Date: | 18.08.2004 | [2004/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1278184 | Date: | 05.03.2008 | Langue: | EN | [2008/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.07.2004 | Classification | IPC: | G10L19/14 | [2003/04] | CPC: |
G10L19/18 (EP,US);
G10L19/0212 (EP,US);
G10L19/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/04] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Kodierung von Sprach- und Musiksignalen | [2007/27] | Anglais: | Method for coding speech and music signals | [2003/04] | Français: | Procédé pour le codage de signaux de parole et musique | [2003/04] |
Précédent [2003/04] | Verfahren zur Kodierung von Sprach- und Muziksignalen | Procédure d'examen | 16.12.2004 | Requête en examen déposée [2005/06] | 26.07.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 05.04.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.07.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.12.2007 | Taxe de délivrance payée | 03.12.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.12.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 05.03.2008 | BE | 05.03.2008 | CY | 05.03.2008 | DK | 05.03.2008 | FI | 05.03.2008 | NL | 05.03.2008 | TR | 05.03.2008 | IE | 15.05.2008 | LU | 15.05.2008 | CH | 31.05.2008 | LI | 31.05.2008 | MC | 31.05.2008 | SE | 05.06.2008 | GR | 06.06.2008 | ES | 16.06.2008 | PT | 05.08.2008 | [2010/47] |
Précédent [2010/37] | AT | 05.03.2008 | |
BE | 05.03.2008 | ||
CY | 05.03.2008 | ||
DK | 05.03.2008 | ||
FI | 05.03.2008 | ||
NL | 05.03.2008 | ||
TR | 05.03.2008 | ||
IE | 15.05.2008 | ||
LU | 15.05.2008 | ||
CH | 31.05.2008 | ||
LI | 31.05.2008 | ||
MC | 31.05.2008 | ||
SE | 05.06.2008 | ||
ES | 16.06.2008 | ||
PT | 05.08.2008 | ||
Précédent [2010/32] | AT | 05.03.2008 | |
BE | 05.03.2008 | ||
CY | 05.03.2008 | ||
DK | 05.03.2008 | ||
FI | 05.03.2008 | ||
NL | 05.03.2008 | ||
IE | 15.05.2008 | ||
LU | 15.05.2008 | ||
CH | 31.05.2008 | ||
LI | 31.05.2008 | ||
MC | 31.05.2008 | ||
SE | 05.06.2008 | ||
ES | 16.06.2008 | ||
PT | 05.08.2008 | ||
Précédent [2009/42] | AT | 05.03.2008 | |
BE | 05.03.2008 | ||
CY | 05.03.2008 | ||
DK | 05.03.2008 | ||
FI | 05.03.2008 | ||
NL | 05.03.2008 | ||
IE | 15.05.2008 | ||
CH | 31.05.2008 | ||
LI | 31.05.2008 | ||
MC | 31.05.2008 | ||
SE | 05.06.2008 | ||
ES | 16.06.2008 | ||
PT | 05.08.2008 | ||
Précédent [2009/23] | AT | 05.03.2008 | |
BE | 05.03.2008 | ||
DK | 05.03.2008 | ||
FI | 05.03.2008 | ||
NL | 05.03.2008 | ||
IE | 15.05.2008 | ||
CH | 31.05.2008 | ||
LI | 31.05.2008 | ||
MC | 31.05.2008 | ||
SE | 05.06.2008 | ||
ES | 16.06.2008 | ||
PT | 05.08.2008 | ||
Précédent [2009/12] | AT | 05.03.2008 | |
BE | 05.03.2008 | ||
DK | 05.03.2008 | ||
FI | 05.03.2008 | ||
NL | 05.03.2008 | ||
CH | 31.05.2008 | ||
LI | 31.05.2008 | ||
MC | 31.05.2008 | ||
SE | 05.06.2008 | ||
ES | 16.06.2008 | ||
PT | 05.08.2008 | ||
Précédent [2009/08] | AT | 05.03.2008 | |
BE | 05.03.2008 | ||
DK | 05.03.2008 | ||
FI | 05.03.2008 | ||
NL | 05.03.2008 | ||
MC | 31.05.2008 | ||
SE | 05.06.2008 | ||
ES | 16.06.2008 | ||
PT | 05.08.2008 | ||
Précédent [2009/04] | AT | 05.03.2008 | |
BE | 05.03.2008 | ||
FI | 05.03.2008 | ||
NL | 05.03.2008 | ||
MC | 31.05.2008 | ||
SE | 05.06.2008 | ||
ES | 16.06.2008 | ||
PT | 05.08.2008 | ||
Précédent [2008/49] | AT | 05.03.2008 | |
BE | 05.03.2008 | ||
FI | 05.03.2008 | ||
NL | 05.03.2008 | ||
SE | 05.06.2008 | ||
ES | 16.06.2008 | ||
PT | 05.08.2008 | ||
Précédent [2008/46] | AT | 05.03.2008 | |
BE | 05.03.2008 | ||
FI | 05.03.2008 | ||
SE | 05.06.2008 | ||
ES | 16.06.2008 | ||
Précédent [2008/43] | AT | 05.03.2008 | |
BE | 05.03.2008 | ||
FI | 05.03.2008 | ||
ES | 16.06.2008 | ||
Précédent [2008/39] | AT | 05.03.2008 | |
FI | 05.03.2008 | ||
ES | 16.06.2008 | ||
Précédent [2008/35] | ES | 16.06.2008 | Citations: | Recherche | [A]US6134518 (COHEN GILAD [IL], et al) [A] 1,6,11 * column 1, lines 13-17 ** column 2, lines 19-67; figures 1,2 *; | [XA] - BESSETTE B ET AL, "A wideband speech and audio codec at 16/24/32 kbit/s using hybrid ACELP/TCX techniques", SPEECH CODING PROCEEDINGS, 1999 IEEE WORKSHOP ON PORVOO, FINLAND 20-23 JUNE 1999, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, US, (19990620), ISBN 0-7803-5651-9, pages 7 - 9, XP010345581 [X] 1,3,6,8,10-13 * abstract * * page 7, column R, paragraphs 4-6 * * page 8, column L, paragraph 4 - column R, paragraph 1 * * page 9, column L, paragraphs 2-5; figure 1 * [A] 2,4,5,7,9,14,15 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/SCFT.1999.781466 | [A] - SALAMI R ET AL, "A wideband codec at 16/24 kbit/s with 10 ms frames", SPEECH CODING FOR TELECOMMUNICATIONS PROCEEDING, 1997, 1997 IEEE WORKSHOP ON POCONO MANOR, PA, USA 7-10 SEPT. 1997, NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, (19970907), ISBN 0-7803-4073-6, pages 103 - 104, XP010246023 [A] 1,6,11 * abstract * * page 103, column L, paragraph 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/SCFT.1997.623917 |