EP1265021 - Capuchon de protection [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.12.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.12.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.01.2008 [2008/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VERITAS AG Stettiner Strasse 1-9 63571 Gelnhausen / DE | [2002/50] | Inventeur(s) | 01 /
Emmrich, Michael Am Sportfeld 20 63589 Linsengericht / DE | 02 /
Reinig, Michael Birsteiner Strasse 36 63636 Brachtal / DE | [2002/50] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2002/50] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02011762.8 | 27.05.2002 | [2002/50] | Numéro de priorité, date | DE2001209475U | 07.06.2001 Format original publié: DE 20109475 U | [2002/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1265021 | Date: | 11.12.2002 | Langue: | DE | [2002/50] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1265021 | Date: | 26.02.2003 | [2003/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1265021 | Date: | 14.02.2007 | Langue: | DE | [2007/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.01.2003 | Classification | IPC: | F16L57/00, B65D59/06 | [2002/50] | CPC: |
B65D59/06 (EP);
F16L57/005 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/50] | Etats autorisant lextension | RO | 30.05.2003 | Titre | Allemand: | Schutzkappe | [2002/50] | Anglais: | Protective cap | [2002/50] | Français: | Capuchon de protection | [2002/50] | Procédure d'examen | 28.03.2003 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.05.2003 | Requête en examen déposée [2003/31] | 10.04.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.05.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.06.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.07.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.09.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.12.2006 | Taxe de délivrance payée | 21.12.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.11.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB757918 (STADIUM LTD) [A] 16-21 * page 1, columns 35-83; figure - *; | [A]US3186573 (LUDVIG SALMINEN PAAVO VIKTOR) [A] 16-21 * figure - *; | [Y]US3318488 (ODEN BARNES CHARLES) [Y] 11-14 * column 1, lines 10-23 * * column 2, line 50 - column 3, line 24; claims 1,2 * * figures 1-3 *; | [XY]DE2439831 (SADEVA FA) [X] 1,2,4,6-8,16 * page 1, paragraphs 1,2 * * figure - * [Y] 11-14; | [XA]DE8414522U (MANNESMANN AG) [X] 1-5,8,9 * page 3, line 10 - page 4, line 15 * * figure - * [A] 6,7,10; | [A]US5085332 (GETTIG WILLIAM A [US], et al) [A] 11-15 * abstract *; | [XA]EP0750150 (HENN GMBH & CO KG [AT]) [X] 22,24,25 * column 3, line 53 - column 5, line 15 * * figures 1-6 *[A] 23; | [Y]US6105817 (PONTON THIERRY [FR]) [Y] 11-13 * column 3, line 66 - column 5, line 65; figure 4 * |