EP1284211 - Véhicule automobile avec toit amovible [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.08.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.08.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.09.2009 [2009/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2008/29] | Pour tous les Etats désignés Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | ||
Précédent [2008/20] | Pour tous les Etats désignés Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porschestrasse 71287 Weissach / DE | ||
Précédent [2003/08] | Pour tous les Etats désignés Dr.Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1 70435 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
Beierl, Dominik Christophstrasse 22 70825 Korntal-Münchingen / DE | [2003/08] | Numéro de la demande, date de dépôt | 02014381.4 | 28.06.2002 | [2003/08] | Numéro de priorité, date | DE20011040434 | 17.08.2001 Format original publié: DE 10140434 | [2003/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1284211 | Date: | 19.02.2003 | Langue: | DE | [2003/08] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1284211 | Date: | 09.04.2003 | [2003/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1284211 | Date: | 08.10.2008 | Langue: | DE | [2008/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.02.2003 | Classification | IPC: | B60J7/20 | [2003/08] | CPC: |
B60J7/205 (EP);
B60J1/183 (EP);
B60J1/1869 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2004/01] |
Précédent [2003/08] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Kraftfahrzeug mit einem beweglichen Dach | [2003/08] | Anglais: | Motor vehicle with movable roof | [2003/08] | Français: | Véhicule automobile avec toit amovible | [2003/08] | Procédure d'examen | 09.10.2003 | Requête en examen déposée [2003/50] | 26.06.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.08.2008 | Taxe de délivrance payée | 22.08.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.07.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE4445941 (DAIMLER BENZ AG [DE]) [A] 1 * column 2, line 2 - column 3, line 6; figures 1-4 *; | [A]US5655331 (SCHRADER JUERGEN [DE], et al) [A] 1,4* column W *; | [A]US6254165 (NEUBRAND FRANK G [US]) [A] 1-6 * column 3, line 10 - column 5, line 25; figures 1-7 * | par le demandeur | DE19755254 | EP0949105 |