EP1279531 - Bouche d'air [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.12.2004 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.09.2009 | Changement - mandataire | publié le 14.10.2009 [2009/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TRW Automotive Electronics & Components GmbH & Co. KG Am Pulverhäuschen 7 67677 Enkenbach/Alsenborn / DE | [N/P] |
Précédent [2003/05] | Pour tous les Etats désignés TRW Automotive Electronics & Components GmbH & Co. KG Am Pulverhäuschen 7 67677 Enkenbach/Alsenborn / DE | Inventeur(s) | 01 /
Stiehl, Udo Nelkenstrasse 106 67691 Hochspeyer / DE | [2003/05] | Mandataire(s) | Sties, Jochen Prinz & Partner GbR Rundfunkplatz 2 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/42] | Sties, Jochen Prinz & Partner Rundfunkplatz 2 80335 München / DE | ||
Précédent [2003/05] | Sties, Jochen, Dipl.-Ing. Patentanwälte, Prinz & Partner GbR, Manzingerweg 7 81241 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02014963.9 | 09.07.2002 | [2003/05] | Numéro de priorité, date | DE2001136376 | 26.07.2001 Format original publié: DE 10136376 | [2003/05] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1279531 | Date: | 29.01.2003 | Langue: | DE | [2003/05] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1279531 | Date: | 05.11.2003 | [2003/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.09.2003 | Classification | IPC: | B60H1/24 | [2003/05] | CPC: |
B60H1/249 (EP,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2004/31] |
Précédent [2003/05] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Titre | Allemand: | Luftausströmer | [2003/05] | Anglais: | Air outlet | [2003/05] | Français: | Bouche d'air | [2003/05] | Procédure dexamen | 06.05.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/05] | 25.08.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/05] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 09.06.2004 | AT   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | BE   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | BG   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | CH   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | CY   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | CZ   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | DE   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | DK   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | EE   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | ES   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | FI   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | FR   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | GB   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | GR   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | IE   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | IT   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | LU   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | MC   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | NL   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | PT   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | SE   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | SK   M01   Pas encore payé | 09.06.2004 | TR   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 09.06.2004 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2004 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH11301363 ; | [X]WO0148865 (HIRSCHMANN ELECTRONICS GMBH [DE], et al) [X] 1-8 * column 4, lines 39-61; figures 1-4; claims 6,7 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20000229), vol. 2000, no. 02, & JP11301363 A 19991102 (CALSONIC CORP) [A] 1 * abstract * |