EP1296440 - Groupe motopropulseur pour véhicules [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.01.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.01.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 11.02.2009 [2009/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GKN Automotive GmbH Hauptstrasse 150 53797 Lohmar / DE | [2003/13] | Inventeur(s) | 01 /
Nett, Hans-Peter Zum Eckernbaum 14 53518 Adenau / DE | [2003/13] | Mandataire(s) | Neumann, Ernst Dieter, et al Neumann Müller Oberwalleney & Partner Patentanwälte Overstolzenstrasse 2a 50677 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2003/13] | Neumann, Ernst Dieter, Dipl.-Ing., et al Harwardt Neumann Patent- und Rechtsanwälte, Brandstrasse 10 53721 Siegburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02017551.9 | 07.08.2002 | [2003/13] | Numéro de priorité, date | DE2001146386 | 20.09.2001 Format original publié: DE 10146386 | [2003/13] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1296440 | Date: | 26.03.2003 | Langue: | DE | [2003/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1296440 | Date: | 02.08.2006 | [2006/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1296440 | Date: | 05.03.2008 | Langue: | DE | [2008/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.07.2006 | Classification | IPC: | H02K51/00, B60K17/348, B60K17/346, B60K23/08, B60K6/20 | [2008/10] | CPC: |
H02K49/06 (EP,US);
B60K23/0808 (EP,US);
B60K6/365 (EP,US);
B60K6/40 (EP,US);
B60K6/405 (EP,US);
B60K6/445 (EP,US);
B60K6/48 (EP,US);
B60K6/52 (EP,US);
B60L15/20 (EP,US);
B60L50/16 (EP,US);
H02K16/005 (EP,US);
H02K7/116 (EP,US);
H02K7/14 (EP,US);
B60K2006/262 (EP,US);
B60L2220/52 (EP,US);
B60L2240/421 (EP,US);
B60L2240/423 (EP,US);
B60L2260/28 (EP,US);
Y02T10/62 (EP,US);
Y02T10/64 (EP,US);
Y02T10/70 (US);
Y02T10/7072 (EP,US);
Y02T10/72 (EP,US);
Y10S903/91 (EP,US);
|
Précédent IPC [2006/32] | H02K51/00, B60K6/02, B60K17/348, B60K17/346, B60K23/08, B60K6/04 | ||
Précédent IPC [2006/31] | H02K51/00, B60K6/02, B60K17/348, B60K17/346, B60K23/08, // B60K6/04 | ||
Précédent IPC [2003/13] | H02K51/00, B60K6/02, // B60K6/04 | Etats contractants désignés | AT, DE, SE [2007/15] |
Précédent [2003/13] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Titre | Allemand: | Antriebseinheit eines Fahrzeugs | [2003/13] | Anglais: | Drive unit for vehicles | [2003/13] | Français: | Groupe motopropulseur pour véhicules | [2003/13] | Procédure d'examen | 02.12.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.12.2006 | Requête en examen déposée [2007/03] | 03.02.2007 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 22.02.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.05.2007 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SK, TR | 02.07.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.09.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.12.2007 | Taxe de délivrance payée | 17.12.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.12.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 09.03.2007 | BE   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | BG   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | CH   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | CY   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | CZ   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | DK   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | EE   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | ES   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | FI   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | FR   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | GB   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | GR   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | IE   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | IT   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | LU   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | MC   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | NL   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | PT   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | SK   M01   Pas encore payé | 09.03.2007 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SE | 05.06.2008 | [2008/46] | Citations: | Recherche | [A]US1558806 (HESS JR ALMA C) [A] 1,16 * page 8, lines 27-102; figure 1 * * page 6, lines 121-131 * * page 10, lines 87-122 * * page 11, lines 4-6,63-65,102 * * page 12, lines 14-20,52-55,71 *; | [X]US5309778 (ANTONOV ROUMEN [FR]) [X] 1,3,4,6,11,12,14,15 * column 7, line 33 - column 8, line 61; figures 7,8 *; | [A]DE4401473 (STEYR DAIMLER PUCH AG [AT]) [A] 1,16* the whole document *; | [AX]DE19639904 (FUJI HEAVY IND LTD [JP]) [A] 1,16 * column 3, line 61 - column 8, line 37 * [X] 35-42; | [A]DE19915926 (MANNESMANN SACHS AG [DE]) [A] 1,16 * column 5, line 57 - column 8, line 6; figures 2-7 *; | [X]FR2786137 (HAMDANI RACHID [FR]) [X] 1-4,14 * page 4, line 25 - page 8, line 24; figure 2 * * figures 5-10 *; | [A]DE19916489 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE]) [A] 1,16 * column 3, lines 11-33 * * column 4, line 59 - column 5, line 27; figure 2 *; | [A]EP1125780 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1,16 * paragraph [0027]; figures 1,2,4,8,11,14-18 * | par le demandeur | DE4223296 |